CENTROLAN, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 22064/T
- Dátum vzniku
- 16.01.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
prenájom motorových vozidiel, prípojných vozidiel, výpočtovej techniky, technického vybavenia, prístrojov a iných zariadení (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
automatizované spracovanie dát (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
nákup a predaj motorových vozidiel (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
nákup a predaj výpočtovej techniky (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
prenájom stavebných mechanizmov a stavebných strojov (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
prieskum trhu a verejnej mienky v rozsahu voľnej živnosti (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 16.1.2006 do 25.5.2011)
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS TT 15 Cbr 7/2009
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 06.03.2008
-
Úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti
-
Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 06.08.2007
-
Podpisový vzor konateľa spoločnosti - Zuzany Turekovej zo dňa 06.08.2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 03.08.2007
-
Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 14.03.2007
-
Podpisový vzor konateľa spoločnosti - Ladislava Mišíka zo dňa 14.03.2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 13.03.2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 26.10.2006
-
Podpisový vzor - Pavla Vavrinca zo dňa 31.10.2006
-
Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 25.11.2005
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 16.11.2005
-
Súhlas s menovaním a podpisový vzor konateľa spoločnosti - Bohus Chromiak zo dňa 16.11.2005
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2005/52418-2/CR1 zo dňa 30.12.2005
- Dátum aktualizácie
- 09.08.2024