S.S.M. s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 19887/N
- Dátum vzniku
- 07.01.2002
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živností (od 30.7.2003 do 23.11.2021)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živností (od 30.7.2003 do 23.11.2021)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 30.7.2003 do 23.11.2021)
-
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 30.7.2003 do 23.11.2021)
-
prieskum trhu (od 30.7.2003 do 23.11.2021)
-
prenájom dvojstopých motorových vozidiel (od 30.7.2003 do 23.11.2021)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva (od 30.7.2003 do 23.11.2021)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest (od 30.7.2003 do 23.11.2021)
-
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 30.7.2003 do 23.11.2021)
-
prevádzkovanie športových, telovýchovných a kultúrnych zariadení (od 30.7.2003 do 23.11.2021)
-
organizovanie športových, telovýchovných a kultúrnych podujatí (od 30.7.2003 do 23.11.2021)
-
prevádzkovanie modelingových agentúr (od 30.7.2003 do 23.11.2021)
-
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností (od 30.7.2003 do 19.1.2007)
-
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých, drobných stavieb a zmien týchto stavieb /elektro/ (od 7.1.2002 do 29.7.2003)
-
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení (od 7.1.2002 do 29.7.2003)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 7.1.2002 do 29.7.2003)
-
poradenstvo v oblasti projektovej a inžinierskej pre strojárenstvo, elektrotechniku, elektroniku a informatiku (od 7.1.2002 do 29.7.2003)
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za r.2006
-
Zmluva o prevode obchodného podielu zo Štefan Sátor na Jaroslav Laca
-
Úplné znenie zakladteľskej listiny
-
Podpisový vzor konateľa Jaroslav Laca, Tvrdošovce
-
Zápisnica z VZ
-
Notárska zápisnica N 20/03, Nz 3818/03 zo dňa 21.1.2003 - 1x
-
Podpisový vzor konateľa: MVDr. Jozef Lévay - 1x
-
Zápisnica z VZ zo dňa 15.10.2002 - 1x
- Dátum aktualizácie
- 29.08.2024