HYGAL SLOVAKIA, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 10199/N
- Dátum vzniku
- 31.01.2002
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
poradenská činnosť (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
faktoring a forfaiting (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
nákup, porážka, spracovanie a predaj hydiny a hydinových výrobkov (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
výroba mäsa a mäsových výrobkov (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
mäsiarstvo a údenárstvo (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
leasing spojený s financovaním (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
-
prenájom priemyselného tovaru (od 31.1.2002 do 4.6.2019)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28CbR/5/2018-38 zo dňa 18.04.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.05.2019, bola zrušená obchodná spoločnosť HYGAL SLOVAKIA, a.s. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vložka č. 10199/N sa v y m a z u j e dňa 05.06.2019 obchodná spoločnosť HYGAL SLOVAKIA, a.s., so sídlom Novozámocká 220, 949 01 Nitra, IČO: 36 211 745.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Nitra
-
N 332/2002 - Zápisnica z MVZ
-
Zápisnica z VZ
-
Zápisnica zo zas. DR
-
Zápisnica zo zasadnutia DR
-
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Miroslav Bača
-
Podpisový vzor členov predstavenstva - Milan Bielko, Mário Pilát
-
Podpisový vzor predsedu dozornej rady - Marián Hesko
-
Podpisový vzor členov dozornej rady - Jozef Rusnák, Peter Čerňanský
-
Stanovy akciovej spoločnosti
-
Zápisnica z MVZ
- Dátum aktualizácie
- 26.07.2024