Tigon s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 13352/V
- Dátum vzniku
- 20.06.2002
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
podnikateľské poradenstvo (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
reklamná činnosť (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
recyklovanie kovového odpadu a šrotu (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
faktoring a forfaiting (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
prekladateľské a tlmočnícke služby (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
kancelárske a sekretárske služby (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
baliace činnosti (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
upratovacie práce (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
vedenie účtovníctva (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
prenájom stavebných strojov a zariadení (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
prenájom nehnuteľností (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
správa nehnuteľností (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
finančný a operatívny leasing (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
skladovanie a uskladňovanie (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
manipulácia s nákladom (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
organizovanie verejných, kultúrnych a športových podujatí (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
-
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu (od 20.6.2002 do 1.8.2008)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 28Cbr/105/2007-41 zo dňa 30.04.2008.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS KE I č. 28Cbr/105/2007-41, 7107213012 o zrušení spoločnosti bez likvidácie
-
Potvrdenie OS KE I o výmaze
-
Dodatok č. 2
-
Spoločenská zmluva
-
Zápisnica z VZ
-
Zápisnica z VZ zo dňa 16.6.2003 - 1x
-
Listina o menovaní a podpisový vzor konateľov: Michal Sidor, Ing. František Vargovčák - 1x
-
Spoločenská zmluva o zal. spoločnosti
- Dátum aktualizácie
- 26.06.2024