TUREX s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 24971/R
- Dátum vzniku
- 06.07.1998
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
pohostinské služby (od 23.1.2008 do 22.1.2015)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 23.1.2008 do 22.1.2015)
-
upratovacie služby (od 23.1.2008 do 22.1.2015)
-
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru (od 23.1.2008 do 22.1.2015)
-
organizačné a ekonomické poradenstvo (od 23.1.2008 do 22.1.2015)
-
organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí (od 23.1.2008 do 22.1.2015)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 23.1.2008 do 22.1.2015)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 23.1.2008 do 22.1.2015)
-
fotografické služby (od 23.1.2008 do 22.1.2015)
-
vydavateľská činnosť (od 23.1.2008 do 22.1.2015)
-
organizovanie voľného času detí a seniorov (od 23.1.2008 do 22.1.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti potravinárskej výroby (od 23.1.2008 do 22.1.2015)
-
prenájom strojov a zariadení (od 20.6.2006 do 22.1.2015)
-
výroba stavebných prvkov (od 20.6.2006 do 22.1.2015)
-
prevádzkovanie solária (od 20.6.2006 do 22.1.2015)
-
inžinierska činnosť v stavebníctve (od 20.6.2006 do 22.1.2015)
-
poradenská činnosť v oblasti strojárenstva (od 20.6.2006 do 22.1.2015)
-
marketing a management (od 20.6.2006 do 22.1.2015)
-
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení (od 20.6.2006 do 22.1.2015)
-
montáž oceľových konštrukcií, hál a striech z oceľových plechov (od 20.6.2006 do 22.1.2015)
-
maloobchodná, veľkoobchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 6.7.1998 do 22.1.2015)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/143/2013-28 zo dňa 17.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2014 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť TUREX s.r.o., so sídlom Lánska 953/12, Považská Bystrica, IČO 36 228 516 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro, vložke číslo 24971/R.
- Uložené listiny
-
-
Zmluva o prevode OP z Ladislav Ladič a Ladislav Ladič na Csaba Dicsö
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zápisnica z VZ 21.12.2010
-
Podpisový vzor konateľa - Csaba Dicsö
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ladislav Ladič a Ladislav Ladič ml. na Csaba Dicső
-
Podpisový vzor konateľa - Csaba Dicső
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Rozhodnutie štatutárneho orgánu
-
Rozhodnutie
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Zápisnica z MVZ 20.02.2008
-
Prehlásenie
-
Zápisnica z MVZ 09.01.2008
-
Živnostenské listy
-
Zápisnica z MVZ
-
Zmluva o prevode obchodného podielu
-
Spoločenská zmluva
-
Živnostenský list
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024