NetocracyApp, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 10096/T
- Dátum vzniku
- 01.12.1998
- Konanie menom spoločnosti
- Podpisovať vo veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k razítku spoločnosti sa pripojí meno, priezvisko a funkcia podpisujúceho a jeho podpis.
- Predmety činnosti
-
-
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 1.2.2023)
-
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 1.2.2023)
-
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 1.2.2023)
-
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 1.2.2023)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 12.3.2008)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 12.3.2008)
-
reklamné a marketingové služby (od 12.3.2008)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 12.3.2008)
-
organizovanie dobrovoľných dražieb (od 12.3.2008)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti a iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 1.12.1998)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 1.12.1998)
-
zobraziť ukončené
-
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 12.3.2008 do 31.1.2023)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 12.3.2008 do 31.1.2023)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 12.3.2008 do 31.1.2023)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 12.3.2008 do 31.1.2023)
-
skladovanie (od 12.3.2008 do 31.1.2023)
-
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 12.3.2008 do 31.1.2023)
-
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb (od 5.10.1999 do 31.1.2023)
-
činnosť stavbyvedúceho (od 5.10.1999 do 31.1.2023)
-
činnosť stavebného dozoru (od 5.10.1999 do 31.1.2023)
-
nákladná cestná doprava (od 1.12.1998 do 31.1.2023)
-
zasielateľstvo (od 1.12.1998 do 31.1.2023)
-
špedičná činnosť (od 1.12.1998 do 31.1.2023)
- Akcie
-
-
Forma: akcie na meno
-
Druh: na majiteľa
-
Hodnota: 90,00 €
-
Počet: 1000
-
Podoba: listinné
-
Dátum od: 01.02.2023
- Štatutárny orgán
-
- Dozorná rada
-
-
Jozef Slávik
743
01323 Višňové
Slovensko
Vznik funkcie: 11.11.2022
-
Milan Špaček
Čáčovská cesta 5227/184
90501 Senica
Slovensko
Vznik funkcie: 11.11.2022
-
Roman Kučera
K Baťáku 2780/25
90901 Skalica
Slovensko
Vznik funkcie: 11.11.2022
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 11.11.2022, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 244/2022, NZ 38157/2022.
- Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 29.12.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 181/00, NZ 148/00.
- Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 28.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 981/99, NZ 724/99.
- Zmena stanov spoločnosti schválená na zassadnutí mimoriadneho VZ dňa 02.09.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 702/99, Nz 520/99.
- Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 04.11.1998 a rozhodnutím zakladateľov zo dňa 04.11.1998 spísaným do notárskej zápisnice č. N 1059/98, Nz 806/98 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) ako právny nástupca spoločnosti TANACO TRANS & SPED, spol. s r.o., Senica, Nám. Oslobodenia 13 zrušenej bez likvidácie jej premenou na akciovú spoločnosť podľa § 68 ods. 3 písm. e) a § 69 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. S.r.o., vložka č. 2790/T. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej spoločnosti TANACO TRANS & SPED, spol. s r.o., IČO: 31 415 865 prechádzajú na jej právneho nástupcu.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Notárska zápisnica N 244/2022, NZ 38157/2022, NCRls 38954/2022
-
Zoznam akcionárov
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Potvrdenie o ukončení podnikania
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Pozvánka na VZ 11.11.2022
-
Listina prítomných akcionárov na VZ 11.11.2022
-
Úplné znenie stanov
-
Podpisový vzor konateľa MIchal Sališ
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
-
Notárska zápisnica N 276/2018, NZ 32939/2018, NCRls 33535/2018
-
Stanovy
-
Podpisový vzor člena predstavenstva Ondrej Dostál
-
Podpisový vzor člena predstavenstva Štefan Dostál
-
Podpisový vzor predsedu predstavenstva JUDr. Štefan Dostál
-
Notárska zápisnica N 276/2018, NZ 32939/2018, NCRls 35535/2018
-
Podpisový vzor člena prestavenstva Štefan Dostál
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Stanovy - úplné znenie
-
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
-
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ondrej Dostál
-
Stanovy - úplné znenie z 31.1.2008
-
Notárska zápisnica č. N 10/08, NZ 4172/08, NCRls 4174/08 zo dňa 31.1.2008 - Rozhodnutie jediného akcionára
-
Koncesná listina
-
Podpisový vzor - Marek Kilvády
-
Čestné vyhlásenie z 1.2.2008 - Marek Kilvády
-
Čestného vyhlásenie z 1.2.2008 - Katarína Kilvádyová
-
Živnostenský list
- Dátum aktualizácie
- 09.07.2024