poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 29.3.2001 do 2.11.2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 29.3.2001 do 2.11.2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 29.3.2001 do 2.11.2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 29.3.2001 do 2.11.2016)
poradenstvo v obore pestovania a ochrany rastlín (od 29.3.2001 do 2.11.2016)
skladovanie, úprava a spracovanie zemiakov, zeleniny a ovocia (od 29.3.2001 do 2.11.2016)
sprostredkovateľská činnosť (od 29.3.2001 do 2.11.2016)
verejné stravovanie (od 29.3.2001 do 2.11.2016)
Ďalsie právne skutočnosti
Uznesením Okresného súdu Bratislava I bola vyššie uvedená obchodná spoločnosť zrušená v dôsledku zastavenia konkurzu voči dlžníkovi pre nedostatok majetku.
Uložené listiny
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 09/2016 - Účtovná závierka.tiff
uznesenie 4K/24/2016 zo dňa 19.08.2016
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Účtovná závierka za rok 2014
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
súvaha a výkaz 2013, zápisnica
účtovnán závierka za rok 2012, zápisnica
Účtovná závierka k 31.12.2011.
účtovná závierka 2010, zápisnica zo schôdze
Účtovná závierka za rok 2009
účtovná závierka 2008
zápisnica z členskej schôdze 30.3.2009
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.03.2008
účtovná závierka za rok 2007
Účtovná závierka za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia
Účtovná závierka k 31.12.2004
Účtovná závierka k 31.12.2005
Účtovná závierka za rok 2003.
Podpisové vzory - Ladislav Dulanský, Eva Komárová, Anna Szalayová, Andrea Katonová
Zápisnica z rokovania členskej schôdze družstva z 25.6.2004
Zoznam členov družstva platný ku dňu 25.11.2002
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Chovan
Podpisový vzor - Pavel Dömötör
Podpisový vzor - Zdenek Černay
Podpisový vzor - Ján Komár
Podpisový vzor - Michal Szalay
Podpisový vzor - Ing. Roman Gímeš
Podpisový vzor - Ing. Štefan Vrabec
Úplné znenie - stanovy z 25.11.2002
Dodatok č. 2 k stanovám družstva z 25.11.2002
Zápisnica z členskej schôdze družstva z 25.11.2002
Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie z 27.2.2001
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 27.2.2001