ISTER LIMES, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 29136/N
- Dátum vzniku
- 03.11.2005
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 5.12.2012 do 16.6.2016)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 3.11.2005 do 16.6.2016)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 3.11.2005 do 16.6.2016)
-
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 3.11.2005 do 16.6.2016)
-
reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 3.11.2005 do 16.6.2016)
-
poradenská činnosť v predmete podnikania (od 3.11.2005 do 16.6.2016)
-
nákup, predaj, požičiavanie a lízing dopravných prostriedkov, strojov, zariadení (od 3.11.2005 do 16.6.2016)
-
marketing a management (od 3.11.2005 do 16.6.2016)
-
poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky v rozsahu voľnej živnosti (od 3.11.2005 do 16.6.2016)
-
organizovanie kultúrnych a športových podujatí (od 3.11.2005 do 16.6.2016)
-
sprostredkovanie v oblasti dopravnej činnosti (od 3.11.2005 do 16.6.2016)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32CbR/40/2015-46 zo dňa 23.03.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.05.2016, bola zrušená obchodná spoločnosť ISTER LIMES, s.r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 29136/N sa v y m a z u j e dňom 17.06.2016 obchodná spoločnosť ISTER LIMES, s.r.o., so sídlom Baštová 28, 945 01 Komárno, (t. času bez sídla), IČO: 36 276 511.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Nitra
-
uplné znenie spoloč. zmluvy
-
zápisnica z vz
-
osvedčenie
-
listina prítomných
-
Účtovná závierka za r.2010
-
uplné znenie spol. zmluvy
-
uplne znenie spoločenskej zmluvy
-
zapisnica z MVZ 04.04.2011
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
-
Zápisnica z VZ 02.04.2007
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Dr. Czili Erno na Péter Galambos, Szabolcs Ferenc Sasvári a János Méreg
-
Prehlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa - Péter Galambos
-
Živnostenský list
-
Spoločenská zmluva
-
Podpisový vzor konateľa - Gabriel Tánczos, Dunajská Streda
-
Prehlásenie
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024