eco MM, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 17793/T
- Dátum vzniku
- 03.12.2005
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná každý konateľ navonok samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
administratívne služby (od 16.6.2022)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 16.6.2022)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 16.6.2022)
-
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 24.6.2015)
-
Poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva (od 24.6.2015)
-
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov (od 23.8.2013)
-
opracovanie drevnej hmoty (od 23.8.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 23.8.2013)
-
poľnohospodárstvo (chov poľnohospodárskych zvierat) (od 23.8.2013)
-
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja, predaj spracovaných výrobkov (od 23.8.2013)
-
výroba drevených obalov (od 24.10.2012)
-
výroba, predaj a distribúcia brikiet, peliet a štiepky z obnoviteľných zdrojov a papiera (od 17.3.2012)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 3.12.2005)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 3.12.2005)
-
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 3.12.2005)
-
reklamné služby (od 3.12.2005)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 3.12.2005)
-
podnikateľské poradenstvo (od 3.12.2005)
-
prenájom strojov, prístrojov a technologických zariadení (od 3.12.2005)
-
faktoring a forfaiting (od 3.12.2005)
-
vedenie účtovníctva (od 3.12.2005)
-
upratovacie práce (od 3.12.2005)
-
spracovanie údajov (od 3.12.2005)
-
intrastat - administratívne práce (od 3.12.2005)
-
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 3.12.2005)
-
zobraziť ukončené
-
výroba a predaj palivového dreva (od 24.10.2012 do 15.6.2022)
-
výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie (od 7.8.2010 do 15.6.2022)
-
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 3.12.2005 do 15.6.2022)
-
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 3.12.2005 do 15.6.2022)
-
montáž, opravy a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (od 3.12.2005 do 23.6.2015)
-
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (od 3.12.2005 do 23.6.2015)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Potvrdenie o ukončení podnikania
-
Zápisnica z MVZ z 20.04.2022
-
Prezenčná listina z MVZ z 20.04.2022
-
Spoločenská zmluva
-
Vyhlásenie o doručení zmluvy o prevode obchodného podielu
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Štefan Mikuš na Mgr. Martin Bederka
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Martin Bederka na Štefan Mikuš
-
Osvedčenie o živnostenskom podnikaní
-
Podpisový vzor konateľa Štefan Mikuš
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Zápisnica z MVZ z 22.07.2014
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z MTM, s.r.o. na Martin Bederka
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Zápisnica z MVZ z 19.07.2014
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Miroslav Lukáč na Martin Bederka
-
Prehlásenie
-
Vyhásenie o rozsahu splatenia vkladu
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka k 31.12.2012
-
Zápisnica z MVZ z 06.08.2013
-
Spoločenská zmluva úplné znenie
-
Zápisnica z VZ 19.09.2012
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Zápisnica z MVZ z 02.03.2012
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Zápisnica z MVZ 21.05.2010
-
Živnostenské oprávnenie
-
Úradný záznam - ŽO č. OŽP-A/2010/01892-2
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Účtovná závierka k 31.12.2007
-
Účtovná závierka k 31.12.2006
-
Vzdanie sa funkcie konateľa
-
Podpisový vzor konateľa Miroslav Lukáč, Košice
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Vladimír Boženík na Miroslav Lukáč
-
Vyhlásenie konateľa - Martin Bederka, Smrdáky
-
Vyhlásenie - Miroslav Lukáč, Košice
-
Vyhlásenie konateľa - Miroslav Lukáč, Košice
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Prevod obchodného podielu z Vladimír Boženík, Martin na Eco energy, s.r.o.
-
Zápisnica z MVZ 15.11.2006 + SZ - ÚZ
-
Účtovná závierka k 31.12.2005
-
Živnostenský list
-
Vyhlásenie správcu vkladu - Vladimír Boženík, Martin - Košúty
-
Vyhlásenie - Mária Boženíková, Martin - Košúty
-
Vyhlásenie - Silvia Mikúšová, Bratislava - Nové Mesto
-
Vyhlásenie - Martin Bederka
-
Vyhlásenie - Vladimír Boženík, Martin - Košúty
-
Vyhlásenie - Martin Bederka, Smrdáky
-
Podpisový vzor konateľa - Vladimír Boženík, Martin - Košúty
-
Podpisový vzor konateľa - Martin Bederka, Smrdáky
-
Podpisový vzor predsedu dozornej rady - Miroslav Lukáč, Košice
-
Podpisový vzor člena dozornej rady - Mária Boženíková, Martin - Košúty
-
Podpisový vzor člena dozornej rady - Silvia Mikúšová, Bratislava - Nové Mesto
- Dátum aktualizácie
- 23.07.2024