Teleste s.r.o. v likvidácii - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 39787/B
- Dátum vzniku
- 15.03.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
nákup a predaj elektronického tovaru a elektrotechniky (od 15.3.2006 do 20.4.2012)
-
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení (od 15.3.2006 do 20.4.2012)
-
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikačných zariadení (od 15.3.2006 do 20.4.2012)
-
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.3.2006 do 20.4.2012)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 15.3.2006 do 20.4.2012)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 15.3.2006 do 20.4.2012)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.3.2006 do 20.4.2012)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 15.3.2006 do 20.4.2012)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 15.3.2006 do 20.4.2012)
-
marketing a prieskum trhu (od 15.3.2006 do 20.4.2012)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Obchodná spoločnosť Teleste s.r.o. v likvidácii, so sídlom Sabinovská 12, 82102 Bratislava, IČO: 36 285 692, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 39787/B, bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 1.5.2010. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, schválených valným zhromaždením spoločnosti a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 30.9.2011 Obchodná spoločnosť Teleste s.r.o. v likvidácii, so sídlom Sabinovská 12, 82102 Bratislava, IČO: 36 285 692, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 39787/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 21.4.2012
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka k 30.9.2011
-
Konečná správa likvidátora zo dňa 20.12.2011
-
Vyhlásenie likvidátora zo dňa 15.2.2012
-
Mimoriadna účtovná závierka k 30.4.2010, 2009, rozhodnutie jediného spoločníka, vyhlásenie konateľa
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti, 16.04.2010
-
ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY SPOLOČNOSTI V LIKVIDÁCII, 19.4.2010
-
ČESTNÉ VYHLÁSENIE A PODPISOVÝ VZOR LIKVIDÁTORA, súhlas s ustanovením do funkcie, Ing. Rastislav Bagar, 19.4.2010
-
Zakladateľská listina zo dňa 6.3.2006
-
Živnostenský list zo dňa 8.6.2006
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 3.3.2006
-
Podpisový vzor - Erja Pirkko Marjatta Saarikoski
- Dátum aktualizácie
- 09.08.2024