kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 23.3.2006 do 30.6.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 23.3.2006 do 30.6.2011)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 23.3.2006 do 30.6.2011)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 23.3.2006 do 30.6.2011)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál (od 23.3.2006 do 30.6.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 23.3.2006 do 30.6.2011)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 23.3.2006 do 30.6.2011)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 23.3.2006 do 30.6.2011)
public relations - činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou (od 23.3.2006 do 30.6.2011)
prieskum trhu a verejnej mienky (od 23.3.2006 do 30.6.2011)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 23.3.2006 do 30.6.2011)
usporadúvanie a technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí, výstav a veľtrhov v rozsahu voľnej živnosti (od 23.3.2006 do 30.6.2011)
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2011 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a schválení likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava I s výmazom podľa § 33 ods. 2 zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 31.08.2010 pod č. 600/232/184348/10/Uhe. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť The Sports Group s.r.o. v likvidácii, so sídlom Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava, IČO : 36 287 768, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 39922/B.
Uložené listiny
Podpisový vzor likvidátora - Ing. Martin Gramblička.
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 27.4.2007.