Gorgo, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 11074/R
- Dátum vzniku
- 15.06.1998
- Konanie menom spoločnosti
- Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť samostatne.Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis podľa podpisového vzoru.
- Predmety činnosti
-
-
organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (od 17.6.2005)
-
organizovanie kurzov, školení, prednášok, výstav, seminárov (od 17.6.2005)
-
reklamné a propagačné činnosti (od 17.6.2005)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 17.6.2005)
-
faktoring a forfaiting (od 17.6.2005)
-
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (od 17.6.2005)
-
prenájom nehnuteľností spojený s upratovacími prácami (od 17.6.2005)
-
osobná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (od 17.6.2005)
-
vedenie účtovníctva (od 17.6.2005)
-
prevádzka čerpacej stanice pohonných hmôt s výnimkou LPG (od 17.6.2005)
-
predaj nápojov na priamu konzumáciu (od 17.6.2005)
-
predaj rýchlo tepelne upravených mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu (od 17.6.2005)
-
prenájom motorových vozidiel, motoriek a štvorkoliek (od 17.6.2005)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (od 17.6.2005)
-
prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom zariadenia (od 17.6.2005)
-
prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá (od 17.6.2005)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 15.6.1998)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 15.6.1998)
-
sprostredkovanie obchodu a služieb (od 15.6.1998)
-
servis motorových vozidiel (od 15.6.1998)
- Spoločníci
-
-
Juraj Králik
Pod Hájom 1359/144
01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Juraj Králik
Pod Hájom 1359/144
01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Vznik funkcie: 02.03.2020
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Valné zhromaždenie dňa 18.12.2003 (notárska zápisnica N 575/03, NZ 123432/03 zo dňa 18.12.2003, dodatok N 18/04, NZ 4878/04 zo dňa 21.1.2004) o zmene zakladateľskej listiny - dodatok č. 5 a prijatí úplného znenia zakladateľskej listiny.
- Valné zhromaždenie dňa 6.5.2003 schválilo prevod obchodného podielu (Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 6.5.2003), Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine a jej úplné nové znenie (spísané notárskou zápisnicou N 144/03, NZ 33731/03 zo dňa 6.5.2003).
- Valné zhromaždenie dňa 05.07.2002 schválilo prevod obchodného podielu (zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 05.08.2002) a zmenu zakladateľskej listiny ako dodatok č.3. Úplné znenie zakladateľskej listiny spísané do notárskej zápisnice NZ 322/02 zo dňa 05.08.2002.
- Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 28.5.2002 schválilo dodatok č.2 zakladateľskej listiny a zároveň úplné znenie zakladateľskej listiny spísané vo forme notárskej zápisnice N 310/02, NZ 283/02.
- Jediný spoločník prijal dňa 11.12.2000 dodatok č.1 k zakladateľskej listine (notárska zápisnica N 505/2000, NZ 478/2000 zo dňa 11.12.2000).
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 283/98, NZ 261/98 zo dňa 8.6.1998 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
rozhodnutie spoločníka
-
Zakladateľská listina
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
-
Zápisnica z VZ
-
Podpisový vzor konateľa - Jozef Pecháček
-
Podpisový vzor konateľa - Michal Vicena
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
Účtovná závierka za rok 2011
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Úplné znenie zakl. listiny
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Účtovná závierka za r. 2008
-
Účtovná závierka za r. 2007
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Účtovná závierka za r. 2005
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Jozef Hudec
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Živnostenský list
-
Účtovná závierka za r. 2004
-
Účtovná závierka za r. 2003
-
Not. zápisnica N 18/04, NZ 4878/04
-
Zápisnica z val. zhromaždenia, Not. záp. N 575/03, NZ 123432/03
-
Not. zápisnica N 144/03 Nz 33731
-
Zápisnica z VZ, prez. listina
-
Účtovná závierka k 31.12.2002
-
Not. zápisnica N 362/02 NZ 322/02
-
Not. zápisnica N 310/02 NZ 283/02
- Dátum aktualizácie
- 22.07.2024