KOSUOL s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 17547/T
- Dátum vzniku
- 18.09.2001
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 4.10.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 31.8.2010)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 31.8.2010)
-
skladovanie- okrem verejných skladov (od 31.8.2010)
-
vydávanie odborných periodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti (od 31.8.2010)
-
finančný leasing (od 31.8.2010)
-
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (od 31.8.2010)
-
prenájom strojov a prístrojov (od 18.9.2001)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 18.9.2001)
-
činnosť organizačného a ekonomického poradcu (od 18.9.2001)
-
činnosť účtovného poradcu (od 18.9.2001)
-
miesto uloženia pre písomnosti nearchívnej povahy (od 18.9.2001)
-
vedenie účtovníctva (od 18.9.2001)
-
faktoring a forfaiting (od 18.9.2001)
-
organizovanie odborných školení (od 18.9.2001)
-
vydávanie periodických publikácií (od 18.9.2001)
-
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 18.9.2001)
-
leasing spojený s financovaním (od 18.9.2001)
-
reklamné činnosti (od 18.9.2001)
-
prenájom motorových vozidiel (od 18.9.2001)
-
zobraziť ukončené
-
skladovanie (od 18.9.2001 do 30.8.2010)
-
maloobchod v rozsahu voľných živností (od 18.9.2001 do 30.8.2010)
-
veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 18.9.2001 do 30.8.2010)
- Spoločníci
-
-
Martin Prelát
Gagarinova 15/2695
40011 Ústí na Labem - Severní Terasa
Česká republika
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Martin Prelát
Gagarinova 15/2695
40011 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Česká republika
Vznik funkcie: 30.01.2018
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Valné zhromaždenie dňa 10.03.2003 rozhodlo o zmene sídla a schválilo dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
- Valné zhromaždenie dňa 18.11.2002 schválilo úplné znenie spoločenskej zmluvy (zosúladenie so zák.č. 500/2001 Z.z.).
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.6.2001 a dodatkom č. 1 zo dňa 31.8.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.tiff
-
Vyhlásenie
-
Zápisnica z VZ z 8.3.2017
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Podpisový vzor konateľa Martin Prelát
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z CORPORA, a.s. na Martin Prelát
-
Zápisnica z VZ z 11.3.2016
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Zápisnica z VZ z 26.2.2015
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Zápisnica z VZ
-
Spoločenská zmluva úplné znenie
-
Účtovná závierka k 31.12.2012
-
Zápisnica z VZ z 27.02.2013
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Zápisnica z VZ 28.02.2011
-
Notárska zápisnica N 43/2010, NZ 29380/2010, NCRls 29838/2010
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z EDITGAL s.r.o. na CORPORA, a.s.
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z CORPORA ARCHIV, spol. s r.o. na CORPORA, a.s.
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Vladimír Molčan, Rejdová
-
Zápisnica z VZ 29.06.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Podpisový vzor konateľa - Ľubica Sieglová
-
Zápisnica z VZ 13.11.2009
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Zápisnica z VZ 11.03.2009
-
Zápisnica z VZ 19.3.2008
-
Vyhlásenie z 19.3.2008
-
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2006
-
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2007
-
Účtovná závierka k 31.12.2004
-
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
-
Zápisnica z VZ 10.03.2003
-
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
-
Zápisnica z VZ 18.11.2002
- Dátum aktualizácie
- 19.09.2024