ASKOV, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 10316/R
- Dátum vzniku
- 12.03.2003
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
nakladanie s nebezpečnými odpadmi (od 10.8.2005 do 5.3.2015)
-
zlievarenská a metalurgická činnosť (od 10.8.2005 do 5.3.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) (od 12.3.2003 do 5.3.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (od 12.3.2003 do 5.3.2015)
-
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od 12.3.2003 do 5.3.2015)
-
veľkoobchod s odpadovým materiálom (od 12.3.2003 do 5.3.2015)
-
podnikanie v obalsti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 12.3.2003 do 5.3.2015)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 37CbR/41/2014-66 zo dňa 14. januára 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť ASKOV, s. r. o., so sídlom Súvoz 1, 911 50 Trenčín, IČO 36 327 751 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 10316/R.
- Uložené listiny
-
-
Výkaz ziskov a strát, poznámky za rok 2006
-
Zápisnica z valného zhromaždenia + zoznam akcionárov spoločnosti
-
Správa nezávislého audítora
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Účtovná závierka za rok 2004
-
Zápisnica z DR
-
Živnostenský list
-
Podpisový vzor člena predstavenstva - Peter Šoltés
-
Notárska zápisnica N 157/2005 Nz 33608/2005 NCRls 33124/2005
-
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dezider Michalík, Marián Baňár
-
Zápisnica z VZ zo dňa 10.01.2004
-
Správa audítora za r. 2003
-
Not. záp. N 31/03 NZ 12843/03
-
Podpisové vzory čl. predstavenstva a čl. DR
- Dátum aktualizácie
- 26.06.2024