TIRS, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 14041/R
- Dátum vzniku
- 19.08.2003
- Konanie menom spoločnosti
- Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
administratívne služby (od 7.6.2016)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 7.6.2016)
-
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 7.6.2016)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (od 19.8.2003)
-
zobraziť ukončené
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
maloobchod mimo riadnej predajne (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
prevádzkovanie parkovísk (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
autoumyváreň (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
prevádzkovanie autobazáru (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
prenájom motorových vozidiel (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
reklamné činnosti (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
skladovanie (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
prenájom strojov a prístrojov s obsluhujúcim personálom (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
predaj nápojov na priamu konzumáciu (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
predaj nealkoholických nápojov pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
výskum trhu (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
prezentácia firiem verejnosti (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
organizovanie kurzov a školení (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
kancelárske a sekretárske služby (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
prekladateľské a tlmočnícke služby (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
prevádzkovanie informačnej agentúry (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
finančný leasing (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
-
faktoring a forfaiting (od 19.8.2003 do 16.3.2004)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
-
RZP, a.s.
Vklad: 6 639,00 €
Splatené: 6 639,00 €
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Ing. Michal Bahelka , MSc.
Drietoma 727
91303 Drietoma
Slovensko
Vznik funkcie: 15.10.2015
-
Róbert Žatko
Inovecká 977/17
95701 Bánovce nad Bebravou
Slovensko
Vznik funkcie: 15.10.2015
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Valné zhromaždenie spoločnsti dňa 11.3.2004 udelilo súhlas s prevodmi obchodných podielov, rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy a prijalo dodatok č.1 k spoločenskej zmluve, odvolalo konateľa a vymenovalo nových konateľov spoločnosti. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 11.3.2004. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.3.2004.
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.06.2003 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zmluva o záložnom práve
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Správa nezávislého audítora
-
Notárska zápisnica N 94/2019, Nz 24158/2019
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Rozhod. jediného spoločníka
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zakladateľská listina
-
Podpisové vzory konateľov
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
Účtovná závierka za rok 2011
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Zápisnica jediného spoločníka
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Účtovná závierka za r. 2007
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Zápisnica z VZ
-
Vzdanie sa funkcie konateľa
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Účtovná závierka za r. 2004
-
Účtovná závierka za r. 2003
-
Dodatok č. 1
-
Zápisnica z VZ zo dňa 11.03.2004
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Dušan Veliký
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Michal Mravík
-
Úradný záznam Obv. úradu v Trenčíne
-
Podpis. vzor konateľa
-
Spoločenská zmluva
- Dátum aktualizácie
- 22.09.2024