FUNDUS, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 42412/B
- Dátum vzniku
- 14.10.2003
- Konanie menom spoločnosti
- Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne. Konatelia k napísanému, vytlačenému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis podľa podpisového vzoru a označenie "konateľ".
- Predmety činnosti
-
-
maloobchod v rozsahu voľných živností (od 22.8.2006)
-
veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 22.8.2006)
-
lízing (od 22.8.2006)
-
prenájom motorových vozidiel (od 22.8.2006)
-
prenájom strojov a zariadení (od 22.8.2006)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 22.8.2006)
-
poradensko-konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností (od 22.8.2006)
-
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s upratovacími prácami a s prenájom zariadenia interiéru (od 22.8.2006)
-
sprostredkovanie služieb spojených s prevádzkou a správou budov (od 22.8.2006)
-
prevádzkovanie a správa garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti (od 22.8.2006)
-
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov (od 22.8.2006)
-
poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností (od 22.8.2006)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 22.8.2006)
-
sprostredkovanie dopravy (od 22.8.2006)
-
vedenie účtovníctva (od 22.8.2006)
-
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov (od 22.8.2006)
-
propagačná a reklamná činnosť (od 22.8.2006)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 22.8.2006)
-
faktoring a forfaiting (od 22.8.2006)
-
zobraziť ukončené
-
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov (od 14.10.2003 do 21.8.2006)
-
pohostinská činnosť (od 14.10.2003 do 21.8.2006)
-
poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností (od 14.10.2003 do 21.8.2006)
-
prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 14.10.2003 do 21.8.2006)
-
prevádzkovanie cestovnej agentúry (od 14.10.2003 do 21.8.2006)
-
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností (od 14.10.2003 do 21.8.2006)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Mgr. Martin Tedla
Jánošíkova 1600/16
90101 Malacky
Slovensko
Vznik funkcie: 27.09.2022
-
Ing. Oto Hornáček
Javorinská 3
81103 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 14.10.2003
-
Mgr. Tomáš Škubla
Pod Rovnicami 5
84101 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 14.08.2006
-
Daniel Kucej
Kľukatá 58/1675
82105 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 14.08.2006
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 11.12.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 980/2014, Nz 55672/2014, NCRls 56671/2014.
- Zápisnica č. 1/2008 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.1.2008.
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.8.2003 a dodatkom č. 1 zo dňa 9.10.2003 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2014
-
Notárska zápisnica N 980/2014 Nz 55672/2014
-
Návrh zmluvy o zlúčení medzi ČERTOVSKÝ RAJ, s.r.o.; FUNDUS, s.r.o.; HOC, s.r.o.; HORMAL, s.r.o.; HRONKA, s.r.o.; LOMAl, s.r.o. a HORSEN, s.r.o.
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
-
účtovná závierka za rok 2013, písomné vyhlásenie
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Znalecký posudok č. 114/2013
-
Znalecký posudok č. 112/2013
-
Znalecký posudok č. 110/2013
-
Kúpna zmluva z 10.12.2013
-
účtovná závierka 2012, vyhlásenie
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 05.10.2012
-
Účtovná závierka za rok 2011, vyhlásenie konateľa
-
Účtovná závierka k 31.12.2010.
-
Účtovná závierka za rok 2009, vyhlásenie konateľa
-
Účtovná závierka za rok 2008, rozhodnutie jediného spoločníka, vyhlásenie
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 20.07.2009
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
Zápisnica č.1/2008/VZ z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, 17.01.2008
-
Zakladateľská listina o založení obchodnej spoločnosti, úplné znenie, 22.01.2008
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Podpisový vzor konateľa - Mgr. Tomáš Škubla
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Daniel Kucej
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Zápisnica č. 1/2006/VZ
-
Dodatok č. 2
-
Účtovná závierka za rok 2004
-
Zápisnica z mimor. val. zhromaždenia
-
Spoločenská zmluva
-
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
-
Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve
-
Podpisové vzory konateľov
- Dátum aktualizácie
- 26.09.2024