Dubnica Invest, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 15031/R
- Dátum vzniku
- 08.10.2004
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 8.10.2004 do 6.6.2017)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 8.10.2004 do 6.6.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 8.10.2004 do 6.6.2017)
-
reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 8.10.2004 do 6.6.2017)
-
leasingová činnosť (od 8.10.2004 do 6.6.2017)
-
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (od 8.10.2004 do 6.6.2017)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek (od 8.10.2004 do 6.6.2017)
-
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami (od 8.10.2004 do 6.6.2017)
-
prenájom strojov a zariadení (od 8.10.2004 do 6.6.2017)
-
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 8.10.2004 do 6.6.2017)
-
čistiace a upratovacie práce (od 8.10.2004 do 6.6.2017)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38CbR/10/2014-46 zo dňa 8. marca 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2017 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť Dubnica Invest, s. r. o., so sídlom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 338 974 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 15031/R.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Vyhlásenie konateľa
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Jaroslav Šlesar
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
Účtovná závierka za rok 2004
-
Účtovná závierka za r. 2005
-
Účtovná závierka za r. 2006
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. František Fusek
-
Súhlas so zvolením a podpisový vzor - Ing. Stanislav Porubčan
-
Zakladateľská listina
-
Živnostenský list
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa - Tomáš Krčula
-
Podpisový vzor konateľa - Štefan Kuric
- Dátum aktualizácie
- 06.08.2024