TARGEST s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 40353/B
- Dátum vzniku
- 26.04.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (od 17.1.2007 do 21.1.2014)
-
reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 26.4.2006 do 21.1.2014)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 26.4.2006 do 21.1.2014)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (od 26.4.2006 do 21.1.2014)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 26.4.2006 do 21.1.2014)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb (od 26.4.2006 do 21.1.2014)
-
prieskum trhu (od 26.4.2006 do 21.1.2014)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 26.4.2006 do 16.1.2007)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Na základe zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 57/2014, NZ 830/2014, NCRls 844/2014 zo dňa 13.1.2014 sa obchodná spoločnosť TARGEST s.r.o., Panenská 21, 811 03 Bratislava, IČO: 36 355 372, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 40353/B v y m a z u j e z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Notárska zápisnica N 57/2014 Nz 830/2014
-
Podpisový vzor Mgr. Michal Augustýn
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.9.2013
-
Účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
-
Účtovná závierka za rok 2011, vyhlásenie konateľov
-
Účtovná závierka za rok 2010, vyhlásenie konateľov
-
Účtovná závierka za rok 2009, vyhlásenie konateľov zo dňa 22.6.2010
-
Účtovná závierka za rok 2008, vyhlásenie konateľov
-
podpisový vzor - Ing. Petr Zeman
-
úplné znenie zakladateľskej listiny 8.7.2009
-
plnomocenstvo 21.5.2009
-
účtovná závierka za rok 2007, vyhlásenie konateľa
-
podpisový vzor konateľa - p. Rostislav Novák
-
plnomocenstvo
-
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA, 26.6.2007
-
účtovná závierka za rok 2006
-
Podpisové vzory - Ing. Pavel Škvára, Thomas Hannibal Villadsen, Ing. Luděk Čermák
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 15.1.2007
-
Plnomocenstvo
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-A/2007/01060-2/CR1, 03.01.2007
-
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA, 27.12.2006
-
Podpisový vzor - Ing. Ľubomír Repka, Ing. Ján Šeliga
- Dátum aktualizácie
- 26.06.2024