Frank Pluschke
Hansmatt 18
06370 Stans
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 10.05.2011
Ďalsie právne skutočnosti
Na valnom zhromaždení dňa 12. 6. 2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
Dňa 23.1.2001 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 17.9.1999, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
reštančná správa 07.09.2023.asice
RESTANCNA_SPRAVA.asice
Uznesenie OS Žilina 3K 21/2011-202 zo dňa 22.11. 2011 ktorým bol odvolaný správca z funkcie a ustanovený nový správca JUDr. Martin Kováčik. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 29.11. 2011.
Uznesenie OS Žilina 3K 21/2011-142 zo dňa 3.8. 2011 ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 11.8. 2011.
Podpisovy vzor F Pluschke
Vymenovanie konatela F Pluschke
Zvysenie ZI, rozhodnutie spolocnika
Zapisnica z VZ, schvalenie prevodu podielu
Uplne znenie spol. zmluvy
ZAPISNICA Z VZ
Zápisnica z RS z 1/6/10
Podpisový vzor: P.Scholze, R.Gama
Spoločenská zmluva z 29/1/10
Rozhodnutie spoločníka z 17/12/09
mimoriadne valné zhromaždenie 2009, valné zhromaždenie za rok 2009 a 2008 - pozvánka, prezenčná listina, zápisnica, rozhodnutie jediného spoločníka