KONTEST, spol. s r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 16593/N
- Dátum vzniku
- 02.02.2000
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
faktoring a forfaiting (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
-
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
-
demolácie a zemné práce (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
-
výskum trhu a verejnej mienky (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
-
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
-
prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
-
leasingová činnosť (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
-
organizovanie športových podujatí (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
-
čistiace a upratovacie práce bez chemického použitia (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
-
poradenstvo v predmete podnikania (od 2.2.2000 do 29.4.2010)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 28CbR/46/2008-58 zo dňa 11.03.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2010, bola zrušená spoločnosť KONTEST, spol. s.r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. Sro 16593/N v y m a z u j e sa dňom 30.04.2010 obchodná spoločnosť KONTEST, spol. s.r.o. so sídlom Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 36 389 986.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Nitra č.k. 28CbR 46/2008- 58
-
Spoločenská zmluva
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
-
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
-
Zápisnica z VZ 20.06.2002
-
Zápisnica z VZ 10.05.2002
-
Podpisový vzor konateľa - Csaba Öri, Šamorín
-
Návrh na zmenu
-
Notárska zápisnica Nz 782/02
-
Zápisnica z VZ 18.09.2002
-
Zápisnica z VZ 25.11.2002
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Róbert Gaál, Bratislava na Csaba Öri, Šamorín
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Csaba Öri, Šamorín na Ing. Jozef Tatar, Dubnica nad Váhom a Oľga Samešová, Dubnica nad Váhom
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Jozef Tatár, Dubnica nad Váhom
- Dátum aktualizácie
- 21.07.2024