SH, spol. s r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 15173/L
- Dátum vzniku
- 10.07.2004
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 10.7.2004)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) (od 10.7.2004)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (od 10.7.2004)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 10.7.2004)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 10.7.2004)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 10.7.2004)
-
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 10.7.2004)
-
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od 10.7.2004)
-
výkon činnosti stavbyvedúceho (od 10.7.2004)
-
prenájom stavebných strojov a zariadení (od 10.7.2004)
-
vedenie účtovníctva (od 10.7.2004)
-
prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 10.7.2004)
-
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinskej činnosti (od 10.7.2004)
-
upratovacie práce (od 10.7.2004)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 10.7.2004)
-
reklamné činnosti (od 10.7.2004)
-
prieskum verejnej mienky (od 10.7.2004)
-
prevádzkovanie zariadení služiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 10.7.2004)
-
poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 10.7.2004)
-
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe (od 10.7.2004)
-
výroba kovových konštrukcií a ich častí (od 10.7.2004)
-
výroba kovových prefabrikátov pre stavby (od 10.7.2004)
-
zobraziť ukončené
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 10.7.2004 do 18.6.2018)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 10.7.2004 do 18.6.2018)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Miroslava Halúsková
Československej armády 86/1
02404 Kysucké Nové Mesto
Slovensko
Vznik funkcie: 10.07.2004
-
Ing. Jozef Suriak
45
02334 Lodno
Slovensko
Vznik funkcie: 10.07.2004
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.xls
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Spoločenská zmluva z 28/05/04 + vyhlásenie správcu vkladov + živnostenský list z 02/06/04
- Dátum aktualizácie
- 14.07.2024