o106, spol. s r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 31920/S
- Dátum vzniku
- 25.08.2005
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
Fotografické služby (od 29.3.2017)
-
Dizajnérske činnosti (od 29.3.2017)
-
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 29.3.2017)
-
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 29.3.2017)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 29.3.2017)
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 29.3.2017)
-
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok (od 29.3.2017)
-
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 29.3.2017)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 29.3.2017)
-
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 29.3.2017)
-
zobraziť ukončené
-
výroba hier a hračiek (od 10.9.2008 do 28.3.2017)
-
výroba modelárskych potrieb a modelov (od 10.9.2008 do 28.3.2017)
-
výroba drevených dekoračných predmetov (od 10.9.2008 do 28.3.2017)
-
výroba špecifických odevov, masky, kostýmy (od 10.9.2008 do 28.3.2017)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
podnikateľské poradenstvo (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
výroba kovových konštrukcií a ich častí (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
spracovanie a povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
reklamné činnosti (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
výroba a dodávka jedál (príprava jedál alebo hostín na mieste, ktoré si určí zákazník) (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
prenájom automobilov (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
vedenie motorového vozidla (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - kulturistika a silový trojboj (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
služby knižníc poskytované verejnosti (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
výroba športového tovaru (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
servis športového náradia (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
prekladateľské a tlmočnícke služby (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
prevádzka športových zariadení (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
výuka športovej činnosti (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
činnosti týkajúce sa telesnej pohody (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
iná zábavná činnosť - organizovanie výletov, súťaží, diskoték (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
-
organizovanie seminárov a školení (od 25.8.2005 do 28.3.2017)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Ing. Tomáš Redlinger
Orechová 271/22
93556 Mýtne Ludany
Slovensko
Vznik funkcie: 13.03.2017
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
-
Zakladatelska listina - uplne znenie.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Zápisnica z VZ.zep
-
Zakladateľská listina.zep
-
Ukončenie podnikania ZR.zep
-
podpisovy vzor.zep
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka 2012+poznámky
-
Účtovná závierka 2011+Poznámky
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.3.2012
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.4.2012
-
účtovná závierka 2008
-
zápisnica z VZ zo dňa 22/12/09
-
spoločenská zmluva zo dňa 22/12/09
-
Zápisnica z MVZ
-
Spolocenska zmluva
-
Zivnostensky list c.1 predna strana
-
Zivnostensky list c.4 predna strana
-
Zivnostensky list c.1 zadna strana
-
Zivnostensky list c.2 zadna strana
-
Zivnostensky list c.3 zadna strana
-
Zivnostensky list c.4 zadna strana
-
Zivnostensky list c.2 predna strana
-
Zivnostensky list c.3 predna strana
-
Spoločenská zmluva zo 5.12.2007
-
Podpisový vzor Ing. Vladimír Popradovský, PhD.
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo 5.12.2007
-
Spoločenská zmluva,
- Dátum aktualizácie
- 08.07.2024
- Domény
-