Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností (od 27.11.1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb (od 27.11.1997)
Ing. Jozef Mikloš
Záhradná 525/6
Veľký Šariš
Slovensko
Vznik funkcie: 28.02.2003
Ďalsie právne skutočnosti
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 4.2.2004 č. 5K 18/03-17, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: ASPO Drienov, s.r.o. so sídlom v Kendiciach 146, IČO: 36 451 924. Správca podstaty: JUDr. Monika Tobiášová, advokátka, r.č. , nar. 9.5.1968, Široké 626 - od 4.2.2004 do 19.4.2004.
Zmena zo dňa 22.5.2003 spoločenskej zmluvy.
Zmena zo dňa 14.9.2000 spoločenskej zmluvy.
Dodatok č. 1 zo dňa 19.6.1998 k spoločenskej zmluve. Dodatok zo dňa 31.8.1999 /Nz 406/99/, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z. Dodatok č. 1/99, uzavretý dňa 31.8.1999 k spoločenskej zmluve.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.9.1997, podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.