BANKERS TRUST CORPORATION a. s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 2561/B
- Dátum vzniku
- 01.07.1999
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná a podpisuje vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
počítačové služby (od 22.5.2012)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 22.5.2012)
-
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 22.5.2012)
-
faktoring a forfaiting (od 22.5.2012)
-
nákup a predaj drahých a farebných kovov (od 22.5.2012)
-
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 15.10.2005)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 13.2.2001)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 13.2.2001)
-
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 13.2.2001)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 13.2.2001)
-
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností (od 13.2.2001)
-
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností (od 13.2.2001)
-
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 13.2.2001)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 13.2.2001)
-
prieskum trhu (od 13.2.2001)
-
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 13.2.2001)
-
vedenie účtovníctva (od 13.2.2001)
-
činnosť účtovníctva poradcov (od 13.2.2001)
-
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 13.2.2001)
-
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 1.7.1999)
- Akcie
-
-
Forma: akcie na meno
-
Druh: kmeňové
-
Hodnota: 33 194,00 €
-
Počet: 38
-
Dátum od: 17.06.2010
- Štatutárny orgán
-
-
predstavenstvo:
-
Ivan Rosenberger
Lipová 35
90028 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
Vznik funkcie: 11.06.2010
Názov funkcie: predseda
- Dozorná rada
-
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.02.2014.
- Notárska zápisnica N 295/2012, Nz 16747/2012, NCRls 17117/2012 napísaná dňa 14.5.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 14.5.2012. Zmena obchodného mena z CREDITTAX CAPITAL INVEST a.s. na BANKERS TRUST CORPORATION a. s..
- Zápisnica z rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 11.6.2010 a notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.6.2010 (N 207/2010, Nz 21199/2010). Zmena obchodného mena a sídla z WAZARI, a.s., Páričková 18, Bratislava na CREDITTAX CAPITAL INVEST a.s., Lipová 35, Ivanka pri Dunaji.
- Notárska zápisnica N 259/2006, Nz 41759/2006 zo dňa 24.10.2006 spísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena stanov spoločnosti.
- Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 208/2005, Nz 43547/2005, NCRIs 43049/2005 napísanej dňa 20.09.2005 notárom JUDr. Petrom Kriškom.
- Notárska zápisnica N 357/2004, Nz 70047/2004 zo dňa 14.9.2004 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Zánik funkcie člena dozornej rady Petra Dzúrika dňa 14.9.2004.
- Zmena stanov schválená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.12.2003 ako Dodatok č. 1, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 649/2003, Nz 122721/2003, ktorú spísala notárka JUDr. Agáta Wiegerová. Funkcia členov predstavenstva: E. Fabovej, R. Ciprusza, I. Peťkovej zaniká dňa 17.12.2003.
- Personálne zmeny v predstavenstve a zmena stanov schválené na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica, ktoú spísala notárka JUDr. Agáta Potančoková.
- Zmena stanov schválená valným zhromaždením ako dodatok č. 3., priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 906/00, Nz 854/00 dňa 23.11.2000.
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.9.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.9.2000, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva.
- Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 19.5.2000 (not. záp. č. N 351/00, Nz 336/00), zmena sdíla z: Lehota 51, na: Dunajská 14, Tomášov.
- Akciová spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.05.1999 a jej Dodatkom č.1 zo dňa 17.06.1999 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Zápisnica z valného zhromaždenia z 21.2.2014
-
Notárska zápisnica N 295/2012, Nz 16747/2012, NCRls 17117/2012
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 10.5.2012
-
Stanovy a.s. - jún 2010
-
Notárska zápisnica N 207/2010, Nz 21199/2010, NCRls 21524/2010
-
Zápisnica z valného zhormaždenia z 11.6.2010, PL
-
Podpisový vzor - Ivan Rosenberger
-
Notárska zápisnica N 259/2006, Nz 41759/2006, NCR1s 41568/2006 z 24.10.2006 + Stanovy z 23.10.2006
-
Zápisnica zo zasadnutia mimoriad. VZ z 28.4.2006
-
Vyhlásenie člena dozornej rady a podpisový vzor - Daniela Kašjaková
-
Vyhlásenie člena dozornej rady a podpisový vzor - Patrik Kašjak
-
Vyhlásenie predsedu dozornej rady a podpisový vzor - Blanka Peterská
-
Vyhlásenie člena predstavenstva a podpisový vzor - Štefan Kašjak
-
Vyhlásenie predsedu predstavenstva a podpisový vzor - František Bölcs
-
Výročná správa za rok 2005
-
Živnostenský list z 04.10.2005
-
Notárska zápisnica č. N 208/2005 Nz 43547/05 NCRls 43049/05
-
Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.06.2005
-
Overená fotokópia plnej moci zo dňa 10.06.2005, listina prítomných akcionárov, pozvánka na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia
-
Výročná správa za rok 2004
-
Účtovná závierka za rok 2004
-
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2004 zo dňa 26.05.2005
-
Správa nezávislého audítora o overení údajov vo výročnej správe zo dňa 01.06.2005
-
Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu ročnej účtovnej závirky za rok 2004
-
Podpisový vzor - Ing. Jozef Toman
-
Výročná správa za rok 2003
-
Notárska zápisnica N 357/2004, Nz 70047/2004, stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 14.9.2004
-
Źivnostenský list z 20.12.2000
-
Notárska zápisnica N 649/2003, Nz 122721/2003, výročná správa za rok 2002, stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 17.12.2003
-
Vyhlásenie a podpisový vzor - František Čulík
-
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2002
-
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia z 22.10.2003
-
Plná moc - JUDr. Peter Kubík z 19.8.2002
-
Plná moc - JUDr. Juraj Tomášek z 28.5.2003
-
Podpisové vzory - Eva Pešková, Ján Janerle, Peter Dzúrik, Eva Farbová, Ivetka Peťková, René Ciprusz
-
Notárska zápisnica Nz 567/2002, výročná správa za rok 2001, stanovy z 20.12.2002
- Dátum aktualizácie
- 17.07.2024