BIAMA, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 10124/N
- Dátum vzniku
- 01.01.2000
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok (od 16.12.1999 do 8.9.2005)
-
cestná nákladná doprava tovaru (od 16.12.1999 do 8.9.2005)
-
závodné stravovanie (od 16.12.1999 do 8.9.2005)
-
bufetová činnosť (bufety) (od 16.12.1999 do 8.9.2005)
-
stravovanie účelové (od 16.12.1999 do 8.9.2005)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 16.12.1999 do 8.9.2005)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností (od 16.12.1999 do 8.9.2005)
-
reklamné činnosti (od 16.12.1999 do 8.9.2005)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 16.12.1999 do 8.9.2005)
-
maloobchodný predaj pohonných hmôt (od 16.12.1999 do 8.9.2005)
-
autoumyváreň (od 16.12.1999 do 8.9.2005)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 10124/N vymazáva sa dňom 09.09.2005 obchodná spoločnosť BIAMA, a.s., so sídlom Pri skladoch 1, 940 01 Nové Zámky, na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti o zrušení spoločnosti BIAMA, a.s. bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., so sídlom Vlárska 48, Bratislava, IČO: 34 142 941, ktorá je jej právnym nástupcom.
- Uložené listiny
-
-
Výročná správa za r. 2004
-
Výročná správa k 31.01. 2005
-
Účtovná závierka za r. 2004
-
Správa audítora k účtovnej závierke za r. 2004
-
Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2004
-
Správa audítora k 31.01. 2005
-
Zmluva o zlúčení
-
Osvedčenie o rozhodnutí akcionára
-
Notárska zápisncia N 232/2004, Nz 61431/2004 - osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka
-
Ukončenie výkonu funkcie člena predstavenstva Róberta Bilišiča
-
Súhlas s výkonom funkcie Ing.Alžbety Bilišičovej a Ing.Sína Niku
-
Súhlas s výkonom funkcie člena predstavenstva Ing.Ladislav Zákopčaník
-
Súhlas s výkonom funkcie člena dozornej rady Ing.Michaela Jelínková
-
Súhlas s výkonom funkcie člena dozornej rady Jiří Houser
-
Stanovy
-
Informácia o audite za rok 2003
-
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke, výročná správa za rok 2003
-
Výročná správa, správa audítora o overení účtovnej závierky, správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2002
-
Súvaha
-
Podpisové vzory členov predstavenstva
-
Podpisové vzory členov dozornej rady
-
Výročná správa za rok 2001
-
Pozvánka na valné zhromaždenie
-
Podpisový vzor Ing. Ladislava Zákopčaníka
-
Podpisový vzor Petra Váleka
-
Podpisový vzor Mgr. Daniely Hermannovej
-
Podpisový vzor Ing. Sínu Niku
-
Notárska zápisnica N 54/2001 Nz 52/2001 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
-
Notárska zápisnica N 363/2002 Nz 358/2002 - notárska zápisnica z valného zhromaždenia
-
Notárska zápisnica N 233/99 Nz 203/99 - osvedčenie o založení akciovej spoločnosti
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024