BIG Šaľa, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 18147/T
- Dátum vzniku
- 16.05.2002
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 16.5.2002 do 1.7.2010)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 16.5.2002 do 1.7.2010)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 16.5.2002 do 1.7.2010)
-
zámočníctvo (od 16.5.2002 do 1.7.2010)
-
vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce (od 16.5.2002 do 1.7.2010)
-
výroba, montáž a opravy strojnotechnologických zariadení v rozsahu remeselnej živnosti (od 16.5.2002 do 1.7.2010)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 16.5.2002 do 1.7.2010)
-
poradenská činnosť v oblasti strojárenstva a stavebníctva (od 16.5.2002 do 1.7.2010)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Uložené listiny
-
-
Notárska zápisnica N 210/2010, Nz 22854/2010, NCRls 23244/2010
-
Notárska zápisnica N 206/2010, Nz 22841/2010, NCRls 23236/2010
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Rozhodnutie jediného spoločníka - Ľubomír Vereš, Šaľa
-
Rozhodnutie jediného spoločníka - Jozef Paulus, Bratislava
-
Podpisový vzor konateľa Jozef Paulus
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ľubomír Vereš na Jozef Paulus
-
Zakladateľská listina
-
Zápisnica z MVZ 21.08.2009
-
Zápisnica z VZ 22.06.2009
-
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2008
-
Vyhlásenie konateľa - Miroslav Gera, Šaľa
-
Zápisnica z MVZ 10.06.2009
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2007
-
Spoločenská zmluva z 18.1.2008
-
Zápisnica z MVZ 18.1.2008
-
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2006
-
Zápisnica z MVZ 03.02.2006
-
Zápisnica z MVZ 06.02.2006
-
Vyhlásenie spoločníka
-
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
-
Podpisový vzor konateľa - Miroslav Gera, Šaľa
-
Podpisový vzor konateľa - Ľubomír Vereš, Šaľa
-
Zmluva o prevode obchodného podielu
-
Spoločenská zmluva
-
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
-
Podpisový vzor konateľov - Ing. Norberta Bírócziho a Gabriela Iványiho
- Dátum aktualizácie
- 28.09.2024