IPEĽ - BAU s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 13892/N
- Dátum vzniku
- 16.06.2003
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo (od 24.11.2007 do 9.3.2010)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 24.11.2007 do 9.3.2010)
-
výroba drevených obalov (od 24.11.2007 do 9.3.2010)
-
výroba kovových prefabrikátov pre stavby (od 24.11.2007 do 9.3.2010)
-
pílenie, hobľovanie a impregnácia dreva (od 24.11.2007 do 9.3.2010)
-
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 16.6.2003 do 9.3.2010)
-
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (od 16.6.2003 do 9.3.2010)
-
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (od 16.6.2003 do 9.3.2010)
-
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 16.6.2003 do 9.3.2010)
-
výroba stavebných prvkov z betónu (od 16.6.2003 do 9.3.2010)
-
výroba transportného betónu (od 16.6.2003 do 9.3.2010)
-
výroba iných výrobkov z betónu, sadry a cementu (od 16.6.2003 do 9.3.2010)
-
ostatné stavebno-inštalačné práce v rozsahu voľnej živnosti (od 16.6.2003 do 9.3.2010)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 29CbR/124/2008-106 zo dňa 26.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.02.2010, bola zrušená spoločnosť IPEĽ - BAU s.r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. Sro 13892/N v y m a z u j e sa dňom 10.03.2010 obchodná spoločnosť IPEĽ - BAU s.r.o. so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 36 552 852.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Nitra č.k. 29CbR 124/2008-106
-
Zápisnica z VZ
-
Podpisový vzor konateľa - Csaba Kecskés
-
Vyhlásenie
-
SZ
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
ŽL
-
Vzdanie sa funkcie konateľa-Ján Suchetka
-
Podpisový vzor konateľa - Tomáš Žóka
-
Účtovná závierka za r. 2005
-
Účtovná závierka za r. 2004
-
Dodatok k SZ
-
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
-
Spoločenská zmluva
-
Vyhlásenia spoločníkov
-
Dodatok spoločenskej zmluvy
-
Zápisnica z valného zhromaždenia
-
Podpisový vzor - László Molnár, Zoltán Vizner, Zsigmond Huszti, Ján Suchetka
-
Podpisový vzor Jána Suchetku
-
Podpisový vzor Ing.Zdena Kormana
-
Podpisový vzor László Molnára
-
Podpisový vzor Zsigmond Huszti
-
Podpisový vzor Viznera Zoltána
- Dátum aktualizácie
- 28.06.2024