kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
prenájom motorových vozidiel (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
organizovanie školení, kurzov a seminárov (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
organizovanie výstav, spoločenských a kultúrnych podujatí (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
prieskum trhu a verejnej mienky (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
automatizované spracovanie údajov (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
reklamná a propagačná činnosť (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
upratovacie práce (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
demolácie, búracie, čistiace práce bez použitia výbušnín (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
poradenská a konzultačná činnosť (od 4.6.2004 do 30.5.2013)
Ďalsie právne skutočnosti
Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 32K/70/2012-125 zo dňa 19.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2013, bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku spoločnosti. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sa, vložka č. Sa 10220/N sa vymazuje dňom 31.05.2013 obchodná spoločnosť NISAK akciová spoločnosť - v likvidácii, so sídlom Župné námestie 3, 949 01 Nitra, IČO: 36 560 677.
Uložené listiny
Uznesenie OS Nitra 32K/70/2012-125
Uznesenie OS Nitra č.k. 28CbR 31/2007-115
Vzdanie sa funkcie predsedu Dr - JUDr.Štefan Herman
List - vzdanie na vedomie odstúpenie z funkcie JUDr.Štefana Hermana a ustanovenie do funkcie Ing.Evy Antošovej
Podpisový vzor Mgr.Juraja Červeňa
Odvolanie člena predstavenstva Jozefa Starinského, menovanie Mgr.Juraja Červeňa a odvolanie predsedu DR Ing.Alžbety Kollárovej a menovanie JUDr.Štefana Hermana
Vzdanie sa funkcie predsedníčky DR - Ing.Alžbety Kollárovej
Podpisový vzor - Ing. Jozef Mako
Podpisový vzor - ng. Július Farkas
Stanovy
Rozhodnutie jediného akcionára
Rozhodnutie NSK
ŽL
Vyhlásenie o vnesení a zložení vkladu do základného imania
Notárska zápisnica N 1762/2004, Nz 41434/2004 - notárska zápisnica o založení spoločnosti , stanovy
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Mgr.Adriana Fintová
Podpijsový vzor členov predstavenstva Ing.Gabriela Jurása, Mgr.Zoltána Bertu , Jozefa Starinského, Ing.Ferenca Feketeho
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Ing.Alžbety Kollárovej
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing.Imre Nagya a Alexandra Nagyho