VIVA CHEMTRANS SERVICE s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 14101/V
- Dátum vzniku
- 18.07.2003
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
výroba metanolu (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
spracovanie, neverejné skladovanie a distribúcia metanolu (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
výroba rafinérskych ropných produktov (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
výroba základných anorganických chemikálií (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
výroba základných organických chemikálií (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktami (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
veľkoobchod s výrobkami z ropy, chemickými výrobkami a produktami (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
manipulácia s nákladom (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
prevádzka súkromného colného skladu (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
skladovanie a uskladňovanie - neverejné (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, služieb a priemyslu (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
prečerpávanie, stáčanie, skladovanie, úprava, balenie, nakládka a distribúcia výrobkov z ropy, chemických výrobkov, chemických substrátov a výrobkov (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) s nerastnými surovinami, ropnými produktami, chemickými výrobkami, agrochemikáliami, priemyselnými chemikáliami a hnojivami (od 18.7.2003 do 1.12.2008)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 28Cbr/3/2006-107 zo dňa 14.8.2008.
- Uložené listiny
-
-
Potvrdenie o výmaze
-
Uznesenie OS KE I, č.k. 28Cbr/3/2006-107,zruš. bez lilkv.
-
Podpisový vzor konateľov: Mgr. Jozef Hajdu, Ing. Daniel Hajduch - 1x
-
Podpisový vzor členov dozornej rady: JUDr. Rastislav Masnyk, JUDr. Štefan Kseňák, Constatnin Lutsenko, Veniamin Nilva - 1x
-
Notárska zápisnica N 400/2003, Nz 50976/2003 zo dňa 23.6.2003 - 1x
- Dátum aktualizácie
- 27.06.2024