Hungarian J&C, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 27051/V
- Dátum vzniku
- 22.02.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prieskum verejnej mienky (od 13.1.2007 do 24.10.2018)
-
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) (od 13.1.2007 do 24.10.2018)
-
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, kempingoch triedy 3 a 4 (od 13.1.2007 do 24.10.2018)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od 13.1.2007 do 24.10.2018)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 13.1.2007 do 24.10.2018)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 13.1.2007 do 24.10.2018)
-
automatizované spracovanie dát (od 13.1.2007 do 24.10.2018)
-
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 13.1.2007 do 24.10.2018)
-
prekladateľské a tlmočnícke služby (od 13.1.2007 do 24.10.2018)
-
prenájom športových potrieb (od 13.1.2007 do 24.10.2018)
-
výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied (od 13.1.2007 do 24.10.2018)
-
personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu v rozsahu voľnej živnosti (od 13.1.2007 do 24.10.2018)
-
školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 13.1.2007 do 24.10.2018)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živnosti (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živnosti (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
marketing, prieskum trhu (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
sprostredkovanie reklamných a propagačných služieb v rozsahu voľných živnosti (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
finančný leasing (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
správa bytového a nebytového fondu (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
faktoring a forfaiting (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
-
organizovanie výstav, prehliadok a veľtrhov (od 22.2.2006 do 24.10.2018)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 28CbR/111/2016 zo dňa 21. augusta 2018.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 28CbR/111/2016
-
Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 4/Vym/107/2018
-
Účtovná závierka k 31.3.2009
-
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2010
-
podpisový vzor- Jónás Csaba zo dňa 13.12.2010
-
spoločenská zmluva zo dňa 13.12.2010
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.03.2010
-
zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia zo dňa 17.03.2010
-
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.07.2009
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.07.2009
-
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.03.2009
-
podpisové vzory-Ľuboš Varga, Soňa Strieborná
-
spoločenská zmluva zo dňa 30.03.2009
-
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.02.2009
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 16.02.2009
-
účtovná závierka 31.3.2007
-
účtovná závierka za rok 2006
-
zápisnica z V.Z. zo dňa 19.07.2007
-
účtovná závierka k 31.03.2007
-
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2007
-
dodatok zo dňa 21.-03.2007 k spoločenskej zmluve
-
úplné znenie k spoločenskej zmluve zo dňa 21.03.2007
-
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2006, listina prítomných
-
dodatok zo dňa 12.12.2006 k spoločenskej zmluve
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.12.2006
-
živnostenký list č. OŽP-A/2006/51496-2/CR 1 zo dňa 20.12.2006
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 05.10.2006
-
dodatok zo dňa 05.10.2006 k spoločenskej zmluve
-
podpsové vzor- Mgr. Peter Neuman, INg. Zuzana Tešovičová zo dňa 05.10.2006
-
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2006
-
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2006
-
podpisové vzory- Ing. Ľuboš Varga, Mgr. Peter Neuman zo dňa 20.07.2006
-
zakladateľská listina zo dňa 20.07.2006
-
dodatok zo dňa 20.07.2006 k zakladateľskej listine
-
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.07.2006, listina prítomných
-
Živnostenský list č. OŽP-C/200602249 -2/CR1
-
Vyhlásenie správcu vkladu o rozsahu splatenia vkladov
-
Zakladateľská listina
-
Podpisový vzor – M. Makula
- Dátum aktualizácie
- 09.08.2024