Maximus Motor s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 18649/T
- Dátum vzniku
- 16.06.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 25.11.2009 do 20.6.2023)
-
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 25.11.2009 do 20.6.2023)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 16.6.2006 do 20.6.2023)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 16.6.2006 do 20.6.2023)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 16.6.2006 do 20.6.2023)
-
vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 16.6.2006 do 20.6.2023)
-
organizačné a ekonomické poradenstvo (od 16.6.2006 do 20.6.2023)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 16.6.2006 do 20.6.2023)
-
spracovanie údajov (od 16.6.2006 do 20.6.2023)
-
nákup, predaj, prenájom a leasing motorových vozidiel, priemyselného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky (od 16.6.2006 do 20.6.2023)
-
sprostredkovanie v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti (od 16.6.2006 do 20.6.2023)
-
faktoring a forfaiting (od 16.6.2006 do 20.6.2023)
- Uložené listiny
-
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Zápisnica z MVZ z 18.08.2014
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z František Súkenník na Gábor Kiss
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Karol Kopáčik na Gábor Kiss
-
Podpisový vzor konateľa Gábor Kiss
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka k 31.12.2012
-
Zápisnica z vz
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podpisový vzor konateľa František Súkenník
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Karol Kopáčk na František Súkenník
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Zápisnica č. 1/2012 z 26.03.2012
-
Zápisnica z VZ 30.12.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Zápisnica z VZ 30.03.2011
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Spoločenská zmluva
-
Zápisnica z VZ z 09.11.2009
-
Živnostenské listy
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Anna Popluhárová na Karol Kopáčik
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Živnostenský list
-
Koncesná listina
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa Karol Kopáčik, Sládkovičovo
-
Výpis z RT
-
Prehlásenie
-
Súhlas so sídlom podnikania
- Dátum aktualizácie
- 23.07.2024