Toggle navigation
Prehľad
Podrobnosti spoločnosti
Udalosti
Index podnikateľa
Finančná analýza
Účtovné výkazy
Obstarávania, zmluvy
Podlžnosti, zálohy
Likvidácie, konkurzy, exekúcie
Súdne rozhodnutia
Informácie o DPH
Firmy
Osoby
Cenník
Kontakt
GDPR
Registrácia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Prehľad
Podrobnosti
spoločnosti
Udalosti
Index
podnikateľa
Finančná
analýza
Účtovné
výkazy
Obstarávania,
zmluvy
Podlžnosti,
zálohy
Likvidácie, konkurzy,
exekúcie
Súdne
rozhodnutia
Informácie
o DPH
LIGNUS REAL, s. r. o.
- Podrobnosti
Demo
Cenník
×
Modal title
One fine body…
Vložka číslo
41878/B
Dátum vzniku
15.08.2006
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a spoločnosť zastupuje každý konateľ samostatne.
Predmety činnosti
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
(od 15.8.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
(od 15.8.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
(od 15.8.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
(od 15.8.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
(od 15.8.2006)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
(od 15.8.2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
(od 15.8.2006)
reklamná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
(od 15.8.2006)
prenájom motorových vozidiel
(od 15.8.2006)
Spoločníci
Ing. Juraj Marko
Silvánska 720/34
90091 Limbach
Slovensko
Ing. Kamil Drocár
Gogoľova 1053/8
90201 Pezinok
Slovensko
Výška vkladov
Ing. Juraj Marko
Vklad: 3 320,00 €
Splatené: 3 320,00 €
Ing. Kamil Drocár
Vklad: 3 320,00 €
Splatené: 3 320,00 €
Štatutárny orgán
konatelia:
Ing. Juraj Marko
Silvánska 34
90091 Limbach
Slovensko
Vznik funkcie: 25.02.2011
Kamil Drocár
Gogoľova 1053/8
90201 Pezinok
Slovensko
Vznik funkcie: 05.12.2007
Ďalsie právne skutočnosti
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2015
Notárska zápisnica - zmluva o zlúčení N 151/2014, Nz 9166/2014, NCRIs 9329/2014 zo dňa 10.03.2014.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2011.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2007.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2007.
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.8.2006 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia z dňa 13.10.2015
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Rozhodnutie spoločníkov.zep
Rozhodnutie zanikajúcej spoločnosti.zep
Zmluva o zlúčení.zep
Podpisový vzor konateľa
zápisnica z valného zhromaždenia
Zápisnica o rozhodnutiach valného zhromaždenia, 6.12.2007
PODPISOVÝ VZOR KONATEĽA - Ing. Kamil Drocár, 6.12.2007
PODPISOVÝ VZOR KONATEĽA - Ing. Roman Kolárik, 6.12.2007
Zápisnica z valného zhromaždenia, 22.6.2007
Spoločenská zmluva, 27.6.2007
Dátum aktualizácie
28.09.2024