ANSUYA, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 18192/L
- Dátum vzniku
- 31.10.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
maloobchod v rozsahu voľných živností (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
výroba videa (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
opravy a údržba kancelárskych a elektrických strojov a prístrojov (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
prenájom motorových vozidiel (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
podnikateľské poradenstvo (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
organizovanie školení, kurzov a seminárov (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
prenájom priemyselného tovaru, strojov a prístrojov (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
reklamné činnosti (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
maliarske a natieračské práce (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
montáž sadrokartónových priečok a podhľadov (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
-
faktoring a forfaitng (od 31.10.2006 do 27.6.2011)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 26CbR/134/2010 zo dňa 17.05.2011, ktorým bola obchodná spoločnosť ANSUYA, s.r.o. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom ANSUYA, s.r.o., so sídlom Smreková 3502/33, 010 07 Žilina, IČO: 36 693 332 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 28.06.2011 VYMAZÁVA.
- Uložené listiny
-
-
uznesenie 26CbR 134/2010 zo dňa 17.05.2011 o zrušení spoločnosti bez likvidácie
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo 1.1.2008
-
zápisnica z VZ zo dňa 10.12.2007
-
Podpisový vzor: A.Ježová
-
Zápisnica z VZ z 23/7/07
-
Živnostenský list
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor: M. Súkeníková, M. Súkeník
-
Spoločenská zmluva
- Dátum aktualizácie
- 02.09.2024