SOPETEX s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 25950/V
- Dátum vzniku
- 23.11.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 27.5.2010 do 23.6.2015)
-
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 27.5.2010 do 23.6.2015)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 27.5.2010 do 23.6.2015)
-
uskutočnovanie stavieb a ich zmien (od 27.5.2010 do 23.6.2015)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 27.5.2010 do 23.6.2015)
-
spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny (od 27.5.2010 do 23.6.2015)
-
krajčírstvo (od 23.11.2006 do 23.6.2015)
-
tvorba návrhov a realizácia krajčírskych modelov (od 23.11.2006 do 23.6.2015)
-
zákazkové šitie (od 23.11.2006 do 23.6.2015)
-
výroba pracovných odevov (od 23.11.2006 do 23.6.2015)
-
výroba pleteného ošatenia (od 23.11.2006 do 23.6.2015)
-
reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 23.11.2006 do 23.6.2015)
-
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností (od 23.11.2006 do 23.6.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 23.11.2006 do 23.6.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 23.11.2006 do 23.6.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 23.11.2006 do 23.6.2015)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 29CbR/53/2013-26 zo dňa 26. januára 2015.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Košice I, č. k. 29CbR/53/2013-26
-
Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 2/Vym/39/2015
-
účtovna závierka 2007 + poznámky
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.9.2008
-
Podpisový vzor: Ing. M. Lendacký
-
Dodatok zo dňa 4.8.2008 k spoločenskej zmluve
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 4.9.2008
-
Podpisový vzor Jozef Blšák
-
Zakladateľská listina zo 7.3.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Zakladateľská listina
-
Živnostenský list
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Peter Sokol
-
Vyhlásenie správcu vkladu
- Dátum aktualizácie
- 21.07.2024