V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis, alebo sú oprávnení konať dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.".
Predmety činnosti
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 3.8.2021)
výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov (od 3.8.2021)
výroba zdravotníckych pomôcok (od 3.8.2021)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 24.11.2006)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 24.11.2006)
prenájom automobilov (od 24.11.2006)
reklamná a propagačná činnosť (od 24.11.2006)
podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností (od 24.11.2006)
poradenská a konzultačná činnosť a spracovanie projektov na čerpanie prostriedkov z fondu EU (od 24.11.2006)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živnosti (od 24.11.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 24.11.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 24.11.2006)
zobraziť ukončené
prevádzkovanie zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii (od 24.11.2006 do 2.8.2021)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 24.11.2006 do 2.8.2021)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb (od 24.11.2006 do 2.8.2021)
inžinierska činnosť-obstarávateľská činnosť v stavebníctve (od 24.11.2006 do 2.8.2021)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 24.11.2006 do 2.8.2021)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 24.11.2006 do 2.8.2021)
prenájom garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi, alebo nájomcovi nehnuteľnosti (od 24.11.2006 do 2.8.2021)
Akcie
Forma: akcie na meno
Druh: kmeňové
Hodnota: 23 000,00 €
Počet: 200
Podoba: listinné
Dátum od: 14.10.2021
Akcionár
SITNO PHARMA s. r. o.
Rybné námestie 1
81102 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Slovensko
Štatutárny orgán
predstavenstvo:
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Buková 2808/8
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Vznik funkcie: 21.08.2023 Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
Monika Semjanová
Röntgenova 4
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Vznik funkcie: 18.06.2021