uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 25.10.2007 do 5.11.2013)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 25.10.2007 do 5.11.2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod ) (od 14.12.2006 do 5.11.2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod ) (od 14.12.2006 do 5.11.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby, zákaziek a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 14.12.2006 do 5.11.2013)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (od 14.12.2006 do 5.11.2013)
marketingová činnosť a prieskum trhu (od 14.12.2006 do 5.11.2013)
reklamná a propagačná činnosť (od 14.12.2006 do 5.11.2013)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 14.12.2006 do 5.11.2013)
poskytovanie pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od 14.12.2006 do 5.11.2013)
administratívne a kancelárske práce (od 14.12.2006 do 5.11.2013)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 14.12.2006 do 5.11.2013)
organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 14.12.2006 do 5.11.2013)
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 30.09.2013, ktorým schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie a konečnú správu o priebehu a skončení likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Správa o priebehu a skončení likvidácie zo dňa 30.09.2013. Súhlas Daňového úradu Bratislava zo dňa 27.08.2013, súhlas Colného úradu Bratislava zo dňa 08.08.2013, súhlas Mesta Pezinok zo dňa 05.08.2013 s výmazom spoločnosti LIBRIS, s. r. o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť LIBRIS, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Komenského 20, 902 01 Pezinok, IČO: 36 711 713, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 43615/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
Uložené listiny
Účtovná závierka k 30.9.2013
Mimoriadna účtovná závierka k 30.6.2013
Úplné nové znenie zakladateľskej listiny
Rozhodnutie jediného spoločníka
Účtovná závierka za rok 2012
účtovná závierka 2011
účtovná závierka 2010
Účtovná závierka za rok 2009
Účtovná závierka za rok 2008
Účtovná závierka za rok 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka, 27.9.2007
Úplné znenie zakladateľskej listiny, 27.9.2007
Prehlásenie o ustanovení do funkcie a osvedčenie konateľa o podpisovom vzore, Gabriela Forrová, 4.10.2007
Prehlásenie o ustanovení do funkcie a osvedčenie konateľa o podpisovom vzore, Mgr. Roman Lukáč, 3.10.2007
Živnostenský list č. OŽP-Z/2007/03984-3/CR1, 08.10.2007
Živnostenský list č. OŽP-Z/2007/03984-2/CR1, 08.10.2007