reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 1.1.2007 do 15.8.2013)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2007 do 15.8.2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 1.1.2007 do 15.8.2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.1.2007 do 15.8.2013)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2007 do 15.8.2013)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb (od 1.1.2007 do 15.8.2013)
prieskum trhu (od 1.1.2007 do 15.8.2013)
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.06.2013 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Obchodná spoločnosť DURA Slovakia s. r. o. v likvidácii, so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava, IČO: 36 718 408, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 43840/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
Uložené listiny
Konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 30.11.2012
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 12.6.2013
účtovná závierka k 30.11.2012, vyhlásenie
účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
Úplné znenie Spoločnskej zmluvy z 02.07.2012
Podpisový vzor Ch. Schäfer
účtovná závierka 2007
účtovná závierka 2008
účtovná závierka 2009
účtovná závierka 2010
účtovná závierka 2011, vyhlásenie konateľa
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.06.2012
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.01.2012.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.08.2011
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 27.5.2010
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 14.4.2009
Plnomocenstvo
Návrh konateľa spoločnosti z 25.3.2009, rozhodnutie spoločníkov
Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti, 25.11.2008
Podpisový vzor prokuristu, Olaf Meik, 3.12.2008
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, 22.10.2008
ÚPLNÉ ZNENIE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY, 22.10.2008
splnomocnenie - Martin Olexa, Ivana Kolembusová
podpisové vzory- Daniel Peyer, Dr. Christian Schäfer zo dňa 11.12.2007