SMART HOLDING, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 28106/T
- Dátum vzniku
- 12.01.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (od 12.1.2007 do 6.2.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 12.1.2007 do 6.2.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 12.1.2007 do 6.2.2013)
-
reklamná činnosť (od 12.1.2007 do 6.2.2013)
-
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 12.1.2007 do 6.2.2013)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb (od 12.1.2007 do 6.2.2013)
-
prenájom motorových vozidiel (od 12.1.2007 do 6.2.2013)
-
technicko- organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností (od 12.1.2007 do 6.2.2013)
-
prieskum trhu (od 12.1.2007 do 6.2.2013)
-
factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 12.1.2007 do 6.2.2013)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Uložené listiny
-
-
Notárska zápisnica N 24/2013, Nz 2739/2013, NCRIs 2806/2013
-
Zápisnica z MVZ - LART, s.r.o.
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zápisnica z MVZ
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Marek Boržík na EBP, s.r.o., Bratislava
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Podpisový vzor konateľa - Marek Boržík
-
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
-
Vyhlásenie o splatení vkladu
-
Zmluva o prevode OP z Henrieta Šatanová na Marek Boržík
-
Zápisnica z MVZ 13.02.2012
-
Podpisový vzor, menovací dekrét konateľa Henrieta Šatanová
-
Vzdanie sa funkcie konateľa Mgr.Jozef Hodul
-
Rozhodnutie spoločníka
-
Dodatok č.1
-
úplné znenie zakladateľskej listiny
-
rozhodnutie jediného spoločníka
-
rozhodnutie jediného spoločníka 25.3.2009
-
zakladateľská listina 25.3.2009
-
zápisnica z valného zhromaždenia 25.3.2009
-
podpisový vzor - Bc. Jozef Hodul
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy 8.7.2008
-
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 8.7.2008
-
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 3.7.2008
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
spoločenská zmluva 13.7.2007
-
zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení 13.7.2007
-
spoločenská zmluva 20.12.2006
-
podpisové vzory: Janette Veselá, Mgr. Peter Šatan a Mgr. Ladislav Brieška
-
živnostenský list 28.12.2006
-
prehlásenie správcu vkladu 3.1.2007
- Dátum aktualizácie
- 02.09.2024