leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 3.8.2007 do 10.2.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 3.4.2007 do 10.2.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 3.4.2007 do 10.2.2011)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 3.4.2007 do 10.2.2011)
reklamná činnosť (od 3.4.2007 do 10.2.2011)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 3.4.2007 do 10.2.2011)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2011 o zrušení spoločnosti XTC, s. r. o., so sídlom Okružná 3239, Modra 900 01, IČO: 36 761 435, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 45372/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Paul company, spol. s r. o., so sídlom Okružná 3239, Modra 900 01, IČO: 35 790 962, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 21994/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 20/2011 Nz 3413/2011 dňa 01.02.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti XTC, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
Uložené listiny
Rozhodnutie jediného spoločníka, 20.12.2010
Notárska zápisnica, N422/2010, 20.12.2010
Podpisový vzor, Jozef Paulus, 24.9.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka, 24.9.2010
Úplné znenie zakladateľskej listiny, 24.9.2010
Súvaha avýkaz za rok 2009, rozhodnutie jediného spoločníka
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.3.2009
Súvaha a výkaz za rok 2008
ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY, 29.4.2008
ROZHODNUTIE jediného spoločníka, 21.04.2008
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-A/2008/19006-2, 23.04.2007
Súvaha a výkaz za rok 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka, 9.11.2007
Úplné znenie zakladateľskej listiny, 9.11.2007
Podpisový vzor, Jana Antalíková, 9.11.2007
ROZHODNUTIE jediného spoločníka, 16.07.2007
ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY, 30.07.2007
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-A/2007/32694-2/CR1, 23.07.2007
Vyhlásenie správcu vkladu, 15.03.2007
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/14430-2/CR1, 21.03.2007