TRIBECA TRADING s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 20502/L
- Dátum vzniku
- 20.04.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
administratívne práce vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
činnosť ekonomických a účtovných poradcov (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
vedenie účtovníctva (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
prieskum trhu (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
požičiavanie motorových vozidiel (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
nákup a predaj motorových vozidiel (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
-
upratovacie práce (od 20.4.2007 do 11.1.2011)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 26CbR/46/2009-70 zo dňa 03.11.2010, ktorým bola obchodná spoločnosť TRIBECA TRADING s.r.o. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom TRIBECA TRADING s.r.o., so sídlom Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 36 766 739 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 12.01.2011 VYMAZÁVA.
- Uložené listiny
-
-
uznesenie 26CbR 46/09 zo dňa 03.11.2010 o zrušení spoločnosti bez likvidácie
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.2.2009
-
Zápisnica z VZ z 19/5/08
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.7.2007
-
Podpisový vzor - Dariusz Mikolaj Wyrwicki
-
Podpisový vzor - Martin Chamr
-
Živnostenský list zo dňa 21.3.2007
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 2.3.2007
-
Zakladateľská listina zo dňa 2.3.2007
- Dátum aktualizácie
- 02.09.2024