S&CS s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 19805/N
- Dátum vzniku
- 24.04.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
podnikateľské poradenstvo (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
poradenské služby a dodávanie programového vybavenia počítačov (software) (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
obchodná činnosť (maloobchod, veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
reklamná a propagačná činnosť, marketing a inzertná činnosť (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
kancelárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
prekladateľské a tlmočnícke služby (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
prenájom strojov, zariadení a dopravných prostriedkov (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
činnosť organizačných, ekonomických a personálnych poradcov (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
vydavateľská činnosť (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
organizovanie konferencií, kurzov, školení, seminárov v rozsahu voľnej živnosti (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
preklad nákladov (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
skladovanie a uskladňovanie (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
baliace činnosti (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 24.4.2007 do 15.11.2011)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 28CbR 201/2010 - 32 zo dňa 13.09.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.10.2011, bola zrušená obchodná spoločnosť S&CS s.r.o. bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre odd. Sro, vložka č. 19805/N sa vymazáva dňom 16.11.2011 obchodná spoločnosť S&CS s.r.o. so sídlom gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno, IČO: 36 767 832.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Nitra č.k. 28CbR 201/2010 - 32
-
Zápisnica z VZ
-
ZL
-
Vzdanie sa funkcie konateľa Balázs Farkas
-
Účtovná závierka za r.2007
-
Podpisový vzor konateľqa Farkas Balázs
-
SZ
-
Podpisové vzory konateľov- Stoiber Csaba a Stoiber Sándor
-
ŽL
-
Vyhlásenie správcu vkladu
- Dátum aktualizácie
- 02.09.2024