PB Gama s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 24976/N
- Dátum vzniku
- 05.05.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
technicko - organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
vedenie účtovníctva (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
činnosť účtovných poradcov (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
ukladanie písomností nearchívnej povahy (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
-
administratívne práce (od 5.5.2007 do 29.2.2016)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/204/2013-55 zo dňa 16.12.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.02.2016 , bola zrušená obchodná spoločnosť PB Gama s.r.o., bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 24976/N sa v y m a z u j e dňa 01.03.2016 obchodná spoločnosť PB Gama s.r.o., so sídlom Chmeľová dolina 32, 949 01 Nitra, IČO: 36 773 425.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Nitra
-
Rozhodnutie jedin. spol.
-
Dodatok SZ
-
Zápisnica z VZ
-
zápisnica z valného zhromaždenia 8.12.2008
-
podpisové vzory: Hedviga Andová, Ing. Mária Grmanová
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy 16.5.2007
-
podpisové vzory: Andrej Ferenczy, Jozef Škvareniak
-
zápisnica z valného zhromaždenia 16.5.2007
-
spoločenská zmluva 28.3.2007
-
podpisové vzory: JUDr. Pavol Urbanič, JUDr. Branko Vrba
-
živnostenský list 5.4.2007
-
vyhlásenie správcu vkladov 28.3.2007
- Dátum aktualizácie
- 02.09.2024