Ing. Vladimír Šimon
Vozárova 30
04017 Košice
Slovensko
Vznik funkcie: 28.05.2007
František Tobákoš
Budapeštianska 44
04013 Košice
Slovensko
Vznik funkcie: 28.05.2007
Ľubomír Kapustník
274
07614 Michaľany
Slovensko
Vznik funkcie: 28.05.2007
Ing. Miroslav Blaško
Prof. Hlaváča 1888/18
07101 Michalovce
Slovensko
Vznik funkcie: 28.05.2007
Ďalsie právne skutočnosti
Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 30.7.2021, č.k. 26K/19/2014, právoplatným dňa 6.8.2021, odvolal správcu podstaty JUDr. Soňa Géciová, a uznesením zo dňa 9.9.2021 č. k. 26K/19/2014-718, právoplatným dňa 18.9.2021 ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Marek Radačovký, S832.
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 26K/19/2014-560 zo dňa 20.9.2018 odvolal JUDr. Danu Husťákovú z funkcie správcu podstaty úpadcu. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 4.10.2018. Okresný súd Košice I, uznesením sp zn. 26K/19/2014-578 zo dňa 25.10.2018, ustanovil JUDr. Soňu Géciovú za nového správcu podstaty. Toto uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 213/2018 dňa 6.11.2018. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 7.11.2018.
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 26K/19/2014-266 zo dňa 31.7.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.8.2014 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Stará sladovňa Košice, s.r.o. a za správcu podstaty menoval JUDr. Danu Husťákovú.
Uložené listiny
Stará sladovňa Košice, s.r.o. - 2. reštančná správa 26K/19/2014.asice
1. reštančná správa - 26K/19/2014.asice
Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26K/19/2014
Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26K/19/2014-718
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Uznesenie Okresného súdu Košice I – 26K/19/2014-578
Uznesenie Okresného súdu Košice I č. k. 26K/19/2014-266
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Úplné znenie SZ
Listina o zániku funkcie konateľa - Mgr. Pavol Malý