MAJRO s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 19895/V
- Dátum vzniku
- 01.06.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 1.6.2007 do 21.12.2018)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 1.6.2007 do 21.12.2018)
-
predaj tovaru pomocou automatov obsluhovaných zákazníkmi (od 1.6.2007 do 21.12.2018)
-
predaj na priamu konzumáciu: - nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov - zmrzliny ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 1.6.2007 do 21.12.2018)
-
predaj na priamu konzumáciu: - tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál - jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 1.6.2007 do 21.12.2018)
-
nájom a prenájom strojov, zariadení a prístrojov (od 1.6.2007 do 21.12.2018)
-
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností (od 1.6.2007 do 21.12.2018)
-
prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom (od 1.6.2007 do 21.12.2018)
-
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 1.6.2007 do 21.12.2018)
-
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností (od 1.6.2007 do 21.12.2018)
-
organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov vrátane ich odborného zabezpečenia (od 1.6.2007 do 21.12.2018)
-
pohostinská činnosť (od 1.6.2007 do 21.12.2018)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 28CbR/28/2017-42 zo dňa 15.10.2018.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Košice I – 28CbR/58/2017-42
-
Potvrdenie o vykonaní zápisu - výmaz
-
Prehlásenie správcu vkladov
-
Dodatok č. I. k SZ
-
Úplné znenie SZ
-
Zápisnica z VZ
-
Podpisový vzor - Jaroslav Maščeník
-
Podpisový vzor – M. Pestuch
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Živnostenský list č. OŽP-CM/2007/01831-2/SC
-
Podpisový vzor – R. Pestuch
-
Spoločenská zmluva
- Dátum aktualizácie
- 09.07.2024