THERMOCOLORS s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 100293/B
- Dátum vzniku
- 22.06.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
-
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
-
demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
-
montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
-
vykonávanie prác vo výškach horolezeckou a speleologickou technikou (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
-
prenájom strojov a zariadení (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
-
reklamné činnosti (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
-
organizovanie kurzov a školení (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
-
úprava dreva (prirodzené a umelé sušenie dreva, nátery a morenie dreva, impregnácia dreva) (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
-
vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
-
obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, obkladanie stien suchým spôsobom (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
-
maliarske a natieračské práce (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
-
odstraňovanie starých náterov - mechanicky, chemicky, príprava podkladu odmastením (od 22.6.2007 do 26.2.2016)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zmluva o zlúčení zo dňa 15.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 680/2015, Nz 57437/2015, NCRls 58440/2015. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť THERMOCOLORS s.r.o., so sídlom Lichnerova 41/B, 903 01 Senec, IČO: 36 795 313, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 100293/B.
- Uložené listiny
-
-
VZ TRADING INVESTMENT.zep
-
VZ THERMOCOLORS.zep
-
VZ Fist Real.zep
-
NZ.zep
-
Zakladateľská listina.zep
-
Zakladateľská listina ITSBC.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
-
Podpisový vzor konateľa.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.8.2014
-
Zakladateľská listina zo dňa 1.8.2014
-
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep zo dňa 26.2.2014
-
Účtovná závierka 2011+pozn.+VZ
-
Účtovná závierka 2009+vz
-
Účtovná závierka 2008+vz
-
Účtovná závierka 2007+vz
-
Účtovná závierka 2010+vz
-
zápisncia z VZ zo dňa 20.06.2008
-
podpisový vzor Milan Homola
-
úplné znenie SZ zo dňa 21.06.2008
-
Spoločenská zmluva zo dňa 22.5. 2007
-
Živnostenský list zo dňa 25.5. 2007
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor: Jiří Macura, Karmen Fehérová, Simona Špiriaková
- Dátum aktualizácie
- 21.07.2024