PLIS SLOVAKIA, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 46661/B
- Dátum vzniku
- 27.06.2007
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 10.12.2010)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 24.7.2010)
-
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (od 24.7.2010)
-
sťahovacie služby (od 24.7.2010)
-
kuriérske služby (od 24.7.2010)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 27.6.2007)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 27.6.2007)
-
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 27.6.2007)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 27.6.2007)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 27.6.2007)
-
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby (od 27.6.2007)
-
činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 27.6.2007)
-
prieskum trhu (od 27.6.2007)
-
administratívne práce vrátane kopírovania a rozmnožovania (od 27.6.2007)
-
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 27.6.2007)
-
prípravné práce pre stavbu - búracie a výkopové práce (od 27.6.2007)
-
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 27.6.2007)
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/ (od 27.6.2007 do 23.7.2010)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Richard Vallo
Majerníkova 3487/17
84105 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 26.05.2010
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2013.
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.11.2010.
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2010.
- Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.4.2007 v znení spoločenskej zmluvy zo dňa 11.6.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Úplné znenie zakladateľská listina zo dňa 23.8.2013
-
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 18.11.2010
-
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 25.5.2010
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 25.52010
-
Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa spoločenská zmluva, 31.5.2010
-
VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA č. 110-168980, 9.6.2010
-
Podpisový vzor, Richard Vallo, 2.6.2010
-
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA o založení spoločnosti, 13.04.2007
-
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA o založení spoločnosti, 11.06.2007
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/22973-2/CR1, 18.05.2007
-
Vyhlásenie správcu vkladu, 15.05.2007
-
Ustanovenie konateľov do funkcie - Podpisový vzor konateľov, Šaripová Elena, Kunštatská Marija, Macuriaková Ľuba, 15.05.2007
- Dátum aktualizácie
- 15.07.2024