Pro Energie s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 57160/V
- Dátum vzniku
- 16.08.2007
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 3.5.2012)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 3.5.2012)
-
faktoring a forfaiting (od 3.5.2012)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 16.8.2007)
-
spracovanie údajov (od 16.8.2007)
-
montáž a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov (od 16.8.2007)
-
poriadanie kurzov, školení a seminárov (od 16.8.2007)
-
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, kancelárskej a výpočtovej techniky (od 16.8.2007)
-
vydavateľská činnosť (od 16.8.2007)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 16.8.2007)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 16.8.2007)
-
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov a výpočtovej techniky (od 16.8.2007)
-
zobraziť ukončené
-
správa počítačových sietí (od 16.8.2007 do 2.5.2012)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 16.8.2007 do 2.5.2012)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 16.8.2007 do 2.5.2012)
-
tvorba internetových stránok (od 16.8.2007 do 2.5.2012)
-
poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky - internetová čitáreň, internetová kaviareň (od 16.8.2007 do 2.5.2012)
-
dodávanie programového vybavenia počítača - softvéru na základe dohody s autorom (od 16.8.2007 do 2.5.2012)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Matej Štepita
Hlboká 3904/13
97411 Banská Bystrica
Slovensko
Vznik funkcie: 28.01.2021
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zakladateľská listina
-
Podpisový vzor konateľa
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Úplné znenie ZL
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
Účtovná závierka za rok 2011
-
Zápisnica z VZ
-
Dodatok č.4
-
Osvedčenie o živn. oprávnení
-
ÚZ spoločenskej zmluvy
-
Podpisový vzor konateľa - Mgr. Peter Gáfel
-
Dodatok č. 3
-
Úplné znenie SZ
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Účtovná závierka za r. 2007
-
Dodatok č. 1/2007
-
Spoločenská zmluva
-
Živnostenský list
-
Podpisový vzor konateľa - Michal Repka
-
Podpisový vzor konateľa - Štefan Rosina
-
Podpisový vzor konateľa - Martin Štrbáň
- Dátum aktualizácie
- 17.07.2024