O & S group s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 18196/R
- Dátum vzniku
- 04.09.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (od 4.9.2007 do 26.5.2014)
-
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (od 4.9.2007 do 26.5.2014)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 4.9.2007 do 26.5.2014)
-
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 4.9.2007 do 26.5.2014)
-
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom (od 4.9.2007 do 26.5.2014)
-
prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní (od 4.9.2007 do 26.5.2014)
-
čistiace a upratovacie práce (od 4.9.2007 do 26.5.2014)
-
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu (od 4.9.2007 do 26.5.2014)
-
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od 4.9.2007 do 26.5.2014)
-
zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti (od 4.9.2007 do 26.5.2014)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29CbR/23/2013-19 zo dňa 29.júla 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2013 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť O & S group s. r. o., so sídlom Š.Králika 20457/1-18, Prievidza, IČO 36 826 588 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 18196/R.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Trenčín č.k. 29CbR/23/2013-19
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podpisový vzor konateľa - Ferdinand Komorník
-
Dodatok č. 2
-
Úplné znenie zakl.listiny
-
Podpisový vzor konateľa - Michal Vida
-
Zakladateľská listina
-
Živnostenský list
-
Podpisový vzor konateľa - Štefan Škreko
-
Prehlásenie správcu vkladu
-
Prehlásenie
- Dátum aktualizácie
- 15.07.2024