oliviero, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 18279/R
- Dátum vzniku
- 25.09.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 10.12.2008 do 26.5.2014)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 10.12.2008 do 26.5.2014)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 10.12.2008 do 26.5.2014)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
marketing a management (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
poradenská činnosť v oblasti reklamy, marketingu a výstavníctva (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
nakladanie s výsledkmai tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
organizovanie spoločenských a športových podujatí, kurzov a školení (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
poradenská činnosť v obchode (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
prenájom reklamných plôch (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výstavníctva a reklamy (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
sprostredkovanie obchodu (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích služieb) (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
maliarske, natieračské a tapetárske práce (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
demolačné, zemné a výkopové práce (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
-
upratovacie práce (od 25.9.2007 do 26.5.2014)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29CbR/221/2011-61 zo dňa 27.augusta 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2013 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť oliviero, s. r. o., so sídlom Ružová 991/91, Ilava, IČO 36 837 695 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 18279/R.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie č.k. 29CbR/221/2011-61
-
Dodatok č. 1
-
Dodatok č. 2
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Úplné znenie Zakladateľskej listiny
-
Zápisnica z VZ
-
Živnostenské listy
-
Podpisový vzor konateľky - Ing. Jana Mošková
-
Účtovná závierka za r. 2007
-
Spoločenská zmluva
-
Živnostenský list
-
Podpisový vzor konateľa - Milan Hanko
-
Podpisový vzor konateľa - Ing.Miroslav Kosec
-
Vyhlásenie správcu vkladu
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024