BC EUROGATE s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 39154/S
- Dátum vzniku
- 21.12.2007
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
Prekladateľské a tlmočnícke služby: ukrajinský jazyk (od 24.7.2024)
-
Vyučovanie v odbore cudzích jazykov: ukrajinský jazyk (od 24.7.2024)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 4.2.2022)
-
poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny (od 4.2.2022)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 23.12.2016)
-
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 23.12.2016)
-
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 23.12.2016)
-
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (od 23.12.2016)
-
administratívne služby (od 23.12.2016)
-
vedenie účtovníctva (od 23.12.2016)
-
vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie (od 23.12.2016)
-
poskytovanie služieb informátora (od 23.12.2016)
-
služby požičovní (od 23.12.2016)
-
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 23.12.2016)
-
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 23.12.2016)
-
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 23.12.2016)
-
dizajnérske činnosti (od 23.12.2016)
-
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 23.12.2016)
-
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (od 23.12.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 22.9.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 22.9.2011)
-
reklamné a marketingové služby (od 22.9.2011)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 22.9.2011)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 22.9.2011)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 22.9.2011)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 22.9.2011)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 22.9.2011)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 22.9.2011)
-
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnosti (od 22.9.2011)
-
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 22.9.2011)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 22.9.2011)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 26.2.2008)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 26.2.2008)
-
zobraziť ukončené
-
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 23.12.2016 do 3.2.2022)
-
odevná výroba (od 22.9.2011 do 3.2.2022)
-
poľnohospodárska výroba (od 21.12.2007 do 21.9.2011)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Oksana Avramenko
Topoľová 2415/53
90041 Rovinka
Slovensko
Vznik funkcie: 11.11.2016
-
Andrii Avramenko
Topoľová 2415/53
90041 Rovinka
Slovensko
Vznik funkcie: 11.11.2016
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
za´pisnica z VZ 24.1.2022_2.asice
-
zápisnica z VZ 1..asice
-
Podnikateľské oprávnenie.asice
-
Spolocenska zmluva optimize.asice
-
Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Spoločenská zmluva
-
Zápisnica z VZ
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica VZ.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
spoločenská zmluva zo dňa 11.11.2016
-
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2016
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Prílohy.zep zápisnica z VZ, spoločenská zmluva,plnomocenstvo
-
ŽL.zep
-
Prílohy.zep zápisnica z VZ, spoločenká zmluva, plnomocenstvo
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
ÚZ 2012 + zálpisnica
-
ÚZ 2011 + Vyhlásenie
-
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podpisový vzor 1
-
Podpisový vzor 2
-
ŽL
-
Zmluva o prevode
-
Úplné znenie SZ
-
účtovná závierka 2010 + rozhodnutie
-
ÚZ 2009
-
zápisnica z valného zhromaždenia
-
Zakladateľská listina
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Rozhodnutie konateľa
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Per Rasmussen na Ing. Ladislav Pompura
-
Zápisnica z VZ 02.02.2009
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Zápisnica z VZ 20.04.2008
-
Účtovná závierka k 31.12.2007
-
Zápisnica z VZ 14.01.2008
-
Zápisnica z VZ 06.02.2008
-
Živnostenské listy
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Igor Moravčík
-
Podpisový vzor konateľa - Per Rasmussen
-
Zakladateľská listina z 18.12.2007
- Dátum aktualizácie
- 24.07.2024